Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Toppmöller (bis 30.06.1999) | 12.08.1951 | ||||
Co-Trainer | |||||
Frank Heinemann (bis 20.09.2009) | 08.01.1965 | ||||
Ralf Zumdick (bis 31.12.1999) | 10.05.1958 | ||||
Torwart | |||||
1 | Uwe Gospodarek (bis 30.06.1998) | 06.08.1973 | |||
21 | Thomas Ernst (bis 31.12.2000) | 23.12.1967 | |||
31 | Stefan Wächter (bis 30.06.2000) | 20.04.1978 | |||
Abwehr | |||||
3 | Torsten Kracht (bis 30.06.1999) | 04.10.1967 | |||
5 | Tomasz Wałdoch (bis 30.06.1999) | 10.05.1971 | |||
12 | Christian Herrmann (bis 30.06.1997) | 16.01.1966 | |||
13 | Max Eberl (bis 30.06.1997) | 21.09.1973 | |||
19 | Axel Sundermann (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1999) | 23.01.1968 | |||
19 | Mathias Jack (bis 30.06.1997) | 15.02.1969 | |||
22 | Thomas Reis (bis 30.06.1999) | 04.10.1973 | |||
23 | Mirko Dickhaut (ab 01.07.1997) (bis 30.06.2001) | 11.01.1971 | |||
25 | Frank Fahrenhorst (bis 30.06.2002) | 24.09.1977 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Thomas Stickroth (bis 30.06.1999) | 13.04.1965 | |||
6 | Peter Peschel (bis 30.06.1997) | 26.01.1972 | |||
7 | Kai Michalke (bis 30.06.1999) | 05.04.1976 | |||
8 | Peter Peschel (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1999) | 26.01.1972 | |||
10 | Dariusz Wosz (bis 30.06.1998) | 08.06.1969 | |||
12 | Yıldıray Baştürk (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1999) | 24.12.1978 | |||
13 | Norbert Hofmann (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1999) | 01.01.1972 | |||
14 | Karsten Hutwelker (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1998) | 27.08.1971 | |||
15 | Karsten Hutwelker (bis 30.06.1997) | 27.08.1971 | |||
16 | Mirko Reichel (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1998) | 02.12.1970 | |||
17 | Olaf Schreiber (bis 30.06.1999) | 12.09.1969 | |||
20 | Zoran Mamić (bis 30.06.1998) | 30.09.1971 | |||
23 | Filip Tapalovic (bis 30.06.1997) | 22.10.1976 | |||
24 | Þórður Guðjónsson (bis 30.06.1997) | 14.10.1973 | |||
Sturm | |||||
6 | Peter Közle (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1998) | 18.11.1967 | |||
8 | Peter Közle (bis 30.06.1997) | 18.11.1967 | |||
9 | Henryk Bałuszyński (bis 30.06.1998) | 15.07.1972 | |||
11 | Georgi Donkow (bis 30.06.1998) | 02.06.1970 | |||
14 | Danny Winkler (bis 30.06.1997) | 16.08.1973 | |||
15 | Danny Winkler (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1998) | 16.08.1973 | |||
18 | Delron Buckley (bis 30.06.1999) | 07.12.1977 | |||
18 | Roland Wohlfarth (bis 31.12.1997) | 11.01.1963 | |||
23 | Sergej Juran (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1998) | 11.06.1969 | |||
24 | Nesat Gülünoglu (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1999) | 04.01.1979 | |||
25 | Nesat Gülünoglu (bis 30.06.1997) | 04.01.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 20.07.1997 20:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |