Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Gerry Ehrmann (bis 30.06.2015) | 18.02.1959 | ||||
Trainer | |||||
Otto Rehhagel (bis 01.10.2000) | 09.08.1938 | ||||
Co-Trainer | |||||
Reinhard Stumpf (bis 22.07.2002) | 26.11.1961 | ||||
Torwart | |||||
1 | Andreas Reinke (bis 30.06.2000) | 10.01.1969 | |||
2 | Uwe Gospodarek (ab 01.07.1998) (bis 30.06.1999) | 06.08.1973 | |||
21 | Petr Kouba (bis 30.06.1998) | 28.11.1969 | |||
25 | Lajos Szücs (bis 30.06.1999) | 08.08.1973 | |||
Abwehr | |||||
4 | Axel Roos (bis 30.06.2001) | 19.08.1964 | |||
5 | Samir Kamouna (ab 01.07.1998) (bis 30.06.1999) | 02.04.1972 | |||
5 | Miroslav Kadlec (bis 30.06.1998) | 22.06.1964 | |||
6 | Hany Ramzy (ab 01.07.1998) (bis 30.06.2004) | 10.03.1969 | |||
6 | Andreas Brehme (bis 30.06.1998) | 09.11.1960 | |||
13 | Roger Lutz (bis 30.06.1998) | 15.07.1964 | |||
15 | János Hrutka (bis 30.06.2000) | 26.10.1974 | |||
16 | Michael Schjønberg (bis 30.06.1999) | 19.01.1967 | |||
19 | Oliver Schäfer (bis 30.06.1999) | 27.02.1969 | |||
24 | Harry Koch (bis 30.06.2003) | 15.11.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Michael Ballack (bis 30.06.1999) | 26.09.1976 | |||
7 | Marijan Christow (bis 30.06.2004) | 29.07.1973 | |||
8 | Martin Wagner (bis 30.06.2000) | 24.02.1968 | |||
10 | Ciriaco Sforza (bis 30.06.2000) | 02.03.1970 | |||
12 | Stefan Ertl (bis 30.06.1998) | 21.04.1969 | |||
13 | Pascal Ojigwe (ab 01.07.1998) (bis 30.06.1999) | 11.12.1976 | |||
17 | Ratinho (bis 30.06.2003) | 08.06.1971 | |||
21 | Andreas Buck (bis 30.06.1998) | 29.12.1967 | |||
22 | Andreas Buck (ab 01.07.1998) (bis 25.01.2002) | 29.12.1967 | |||
23 | Thomas Riedl (bis 30.06.1999) | 18.06.1976 | |||
26 | Pascal Ojigwe (bis 30.06.1998) | 11.12.1976 | |||
27 | Daniel Graf (ab 01.07.1998) (bis 30.06.1999) | 03.08.1977 | |||
28 | Junior (bis 30.06.2000) | 10.10.1977 | |||
30 | Thomas Franck (bis 30.06.1998) | 24.02.1971 | |||
Sturm | |||||
9 | Pavel Kuka (bis 30.06.1998) | 19.07.1968 | |||
11 | Olaf Marschall (bis 30.06.2002) | 19.03.1966 | |||
12 | Marco Reich (ab 01.07.1998) (bis 30.06.2001) | 30.12.1977 | |||
18 | Jürgen Rische (bis 31.12.1999) | 30.10.1970 | |||
20 | Uwe Rösler (ab 01.07.1998) (bis 30.06.1999) | 15.11.1968 | |||
27 | Marco Reich (bis 30.06.1998) | 30.12.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 04.08.1998 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |