Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Michael Stahl (bis 30.06.1998) | 09.12.1959 | ||||
Trainer | |||||
Huub Stevens (bis 30.06.2002) | 29.11.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Eddy Achterberg (ab 01.07.1998) (bis 30.06.2000) | 21.02.1947 | ||||
Hubert Neu (bis 30.06.1999) | 04.03.1953 | ||||
Torwart | |||||
1 | Oliver Reck (ab 01.07.1998) (bis 30.06.2002) | 27.02.1965 | |||
1 | Jens Lehmann (bis 30.06.1998) | 10.11.1969 | |||
13 | Frode Grodås (ab 01.07.1998) (bis 31.03.1999) | 24.10.1964 | |||
22 | Mathias Schober (bis 30.06.2000) | 08.04.1976 | |||
Abwehr | |||||
2 | Nico Van Kerckhoven (ab 01.07.1998) (bis 30.06.2004) | 14.12.1970 | |||
2 | Thomas Linke (bis 30.06.1998) | 26.12.1969 | |||
4 | Yves Eigenrauch (bis 30.06.2002) | 24.04.1971 | |||
10 | Olaf Thon (bis 30.06.2002) | 01.05.1966 | |||
12 | Marco van Hoogdalem (bis 26.01.2004) | 23.05.1972 | |||
21 | Marco Kurz (bis 30.06.1998) | 16.05.1969 | |||
25 | Johan de Kock (bis 05.12.1999) | 25.10.1964 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Radoslav Látal (bis 30.06.2001) | 06.01.1970 | |||
5 | Sven Kmetsch (ab 01.07.1998) (bis 30.06.2004) | 13.08.1970 | |||
6 | Andreas Müller (bis 30.06.2000) | 13.12.1962 | |||
8 | Ingo Anderbrügge (bis 31.12.1999) | 02.01.1964 | |||
13 | Markus Anfang (bis 30.06.1998) | 12.06.1974 | |||
14 | Denis Kljujew (bis 31.12.1998) | 07.09.1973 | |||
15 | Hami Mandıralı (ab 01.07.1998) (bis 30.06.1999) | 20.07.1968 | |||
15 | Arnold Dybek (bis 30.06.1998) | 04.05.1975 | |||
16 | Oliver Held (bis 30.06.2001) | 10.09.1972 | |||
19 | Mike Büskens (bis 31.12.1999) | 19.03.1968 | |||
20 | Jiří Němec (bis 30.06.2002) | 15.05.1966 | |||
21 | Mark Schierenberg (ab 01.07.1998) (bis 30.06.1999) | 01.08.1972 | |||
23 | Filip Tapalovic (bis 30.06.1999) | 22.10.1976 | |||
24 | Marc Wilmots (bis 30.06.2000) | 22.02.1969 | |||
27 | Mark Schierenberg (bis 30.06.1998) | 01.08.1972 | |||
28 | Markus Kaya (ab 01.07.1998) (bis 30.06.1999) | 20.10.1979 | |||
Sturm | |||||
7 | Mickaël Goossens (bis 31.12.1999) | 30.11.1973 | |||
9 | Youri Mulder (bis 30.06.2002) | 23.03.1969 | |||
11 | Martin Max (bis 30.06.1999) | 07.08.1968 | |||
17 | Miguel Pereira (ab 01.07.1998) (bis 30.06.1999) | 23.08.1975 | |||
18 | René Eijkelkamp (bis 30.06.1999) | 06.04.1964 | |||
31 | Miguel Pereira (bis 30.06.1998) | 23.08.1975 | |||
33 | Sascha Wolf (ab 01.07.1998) (bis 30.06.1999) | 03.09.1971 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.08.1998 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |