Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Claus Boden (bis 30.06.2004) | 07.10.1951 | ||||
Trainer | |||||
Werner Lorant (bis 18.10.2001) | 21.11.1948 | ||||
Co-Trainer | |||||
Peter Pacult (bis 18.10.2001) | 28.10.1959 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Hofmann (bis 30.06.2009) | 03.11.1972 | |||
22 | Daniel Hoffmann (bis 30.06.2000) | 27.10.1971 | |||
29 | Simon Jentzsch (ab 01.07.2000) (bis 30.06.2003) | 04.05.1976 | |||
Abwehr | |||||
Necat Aygün (ab 01.07.2000) (bis 30.06.2001) | 26.02.1980 | ||||
2 | Martin Stranzl (ab 01.07.2000) (bis 30.06.2004) | 16.06.1980 | |||
2 | Stephan Paßlack (bis 30.06.2001) | 24.08.1970 | |||
3 | Ned Zelic (bis 23.01.2002) | 04.07.1971 | |||
4 | Marco Kurz (bis 30.06.2004) | 16.05.1969 | |||
5 | Tomáš Votava (ab 01.07.2000) (bis 30.06.2003) | 21.02.1974 | |||
5 | Gerald Vanenburg (bis 30.06.2000) | 05.03.1964 | |||
15 | Holger Greilich (bis 30.06.2002) | 12.07.1971 | |||
19 | Guido Gorges (bis 30.06.2000) | 08.06.1973 | |||
24 | Uwe Ehlers (ab 01.07.2000) (bis 30.06.2003) | 08.03.1975 | |||
25 | Achim Pfuderer (ab 01.07.2000) (bis 30.06.2003) | 29.11.1975 | |||
36 | Martin Stranzl (bis 30.06.2000) | 16.06.1980 | |||
39 | Tomáš Votava (bis 30.06.2000) | 21.02.1974 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Roman Týce (bis 30.06.2007) | 07.05.1977 | |||
7 | Marcus Pürk (bis 30.06.2000) | 21.09.1974 | |||
8 | Vidar Riseth (ab 01.10.2000) (bis 31.12.2002) | 21.04.1972 | |||
8 | Christian Prosenik (bis 30.06.2000) | 07.06.1968 | |||
10 | Thomas Häßler (bis 30.06.2003) | 30.05.1966 | |||
12 | Filip Tapalovic (bis 30.06.2002) | 22.10.1976 | |||
13 | Harald Cerny (bis 30.06.2007) | 13.09.1973 | |||
14 | Erik Mykland (ab 01.07.2000) (bis 30.06.2002) | 21.07.1971 | |||
17 | Daniel Borimirow (bis 07.01.2004) | 15.01.1970 | |||
20 | Martin Cizek (bis 31.12.2000) | 09.06.1974 | |||
23 | Thomas Riedl (bis 30.06.2001) | 18.06.1976 | |||
26 | Marcus Pürk (ab 01.07.2000) (bis 30.06.2004) | 21.09.1974 | |||
28 | Daniel Bierofka (ab 01.07.2000) (bis 30.06.2002) | 07.02.1979 | |||
28 | Thomas Meggle (bis 30.06.2000) | 22.02.1975 | |||
33 | Michél Mazingu-Dinzey (bis 30.06.2000) | 15.10.1972 | |||
Sturm | |||||
Markus Beierle (ab 01.07.2000) (bis 30.06.2001) | 02.06.1972 | ||||
9 | Martin Max (bis 30.06.2003) | 07.08.1968 | |||
11 | Bernhard Winkler (bis 30.06.2002) | 24.06.1966 | |||
18 | Paul Agostino (bis 30.06.2007) | 09.06.1975 | |||
21 | Markus Schroth (bis 30.06.2004) | 25.01.1975 | |||
29 | Olaf Bodden (bis 30.06.2000) | 04.05.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 27.07.2000 20:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |