Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Enver Marić (bis 30.06.2010) | 23.04.1948 | ||||
Trainer | |||||
Jürgen Röber (bis 06.02.2002) | 25.12.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Bernd Storck (bis 06.02.2002) | 25.01.1963 | ||||
Torwart | |||||
Michael Eckhard (bis 30.06.2001) | 15.09.1978 | ||||
1 | Gábor Király (bis 30.06.2004) | 01.04.1976 | |||
12 | Christian Fiedler (bis 30.06.2009) | 27.03.1975 | |||
40 | Tomasz Kuszczak (ab 01.07.2001) (bis 30.06.2004) | 20.03.1982 | |||
Abwehr | |||||
2 | Denis Lapaczinski (ab 01.07.2001) (bis 30.06.2003) | 26.09.1981 | |||
4 | Dick van Burik (bis 30.06.2007) | 29.11.1973 | |||
5 | Kostas Konstantinidis (bis 13.03.2002) | 31.08.1972 | |||
6 | Eyjólfur Sverrisson (bis 30.06.2003) | 03.08.1968 | |||
14 | Josip Šimunić (bis 30.06.2009) | 18.02.1978 | |||
20 | Tony Sanneh (bis 30.06.2001) | 01.06.1971 | |||
33 | Marko Rehmer (bis 30.06.2005) | 29.04.1972 | |||
Mittelfeld | |||||
Benjamin Köhler (bis 30.06.2001) | 04.08.1980 | ||||
8 | Bart Goor (ab 01.07.2001) (bis 30.06.2004) | 09.04.1973 | |||
8 | Dariusz Wosz (bis 30.06.2001) | 08.06.1969 | |||
16 | Roberto Pinto (ab 01.07.2001) (bis 30.06.2004) | 22.08.1978 | |||
16 | Sixten Veit (bis 30.06.2001) | 07.01.1970 | |||
18 | Pál Dardai (bis 30.06.2004) | 16.03.1976 | |||
19 | Andreas Schmidt (bis 30.06.2008) | 14.09.1973 | |||
20 | Andreas Neuendorf (ab 01.07.2001) (bis 30.06.2007) | 09.02.1975 | |||
21 | Michael Hartmann (bis 30.01.2005) | 11.07.1974 | |||
22 | Stefan Beinlich (bis 30.06.2003) | 13.01.1972 | |||
23 | René Tretschok (bis 30.06.2003) | 23.12.1968 | |||
24 | Kai Michalke (bis 30.06.2001) | 05.04.1976 | |||
25 | Rob Maas (bis 30.06.2003) | 17.12.1969 | |||
26 | Sebastian Deisler (bis 30.06.2002) | 05.01.1980 | |||
28 | Nderim Nedžipi (ab 01.07.2001) (bis 30.06.2003) | 22.05.1984 | |||
30 | Marcelinho (ab 01.07.2001) (bis 30.06.2002) | 17.05.1975 | |||
32 | Thorben Marx (bis 30.06.2006) | 01.06.1981 | |||
Sturm | |||||
7 | Alex Alves (bis 30.06.2003) | 30.12.1974 | |||
9 | Ali Daei (bis 30.06.2002) | 21.03.1969 | |||
11 | Michael Preetz (bis 30.06.2003) | 17.08.1967 | |||
17 | Sead Zilic (bis 06.11.2002) | 17.09.1982 | |||
27 | Andreas Thom (bis 30.06.2001) | 07.09.1965 | |||
29 | Piotr Reiss (bis 30.06.2001) | 20.06.1972 | |||
44 | Joël Tchami (ab 01.07.2001) (bis 30.06.2003) | 25.03.1982 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 12.07.2001 20:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 18.07.2001 20:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.07.2001 17:45 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |