Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Oliver Reiß (bis 30.06.2022) | 16.01.1983 | ||||
Co-Trainer | |||||
Oliver Schröder (bis 30.06.2022) | 11.06.1980 | ||||
Torwart | |||||
1 | Moritz Conrad (bis 30.06.2022) | 12.01.2005 | |||
12 | Tim Goller (bis 30.06.2022) | 26.01.2005 | |||
Mittelfeld | |||||
Oskar Sewtz (bis 30.06.2023) | 03.09.2006 | ||||
Sami Akova (bis 30.06.2022) | 24.08.2006 | ||||
Thierno Bah (bis 30.06.2022) | 01.02.2006 | ||||
Vincent Bayindir (bis 30.06.2022) | 10.02.2006 | ||||
Eser Bekdemir (bis 30.06.2022) | 06.01.2006 | ||||
Liam Brenn (bis 30.06.2022) | 25.03.2006 | ||||
Emre Cil (bis 30.06.2022) | 14.04.2005 | ||||
Leon Diezemann (bis 30.06.2022) | 29.01.2006 | ||||
Amir Farhadi (bis 30.06.2022) | 18.02.2006 | ||||
Lion Gantzke (bis 30.06.2022) | |||||
Julius Gottschalk (bis 30.06.2022) | 20.08.2006 | ||||
Samuel-Chima Ishionwu (bis 30.06.2022) | 08.03.2006 | ||||
Arda Isik (bis 30.06.2022) | 27.04.2006 | ||||
Xavier-Pierry Kuitche (bis 30.06.2022) | 16.01.2006 | ||||
Mohammad Moradi (bis 30.06.2022) | 06.06.2006 | ||||
Joshua Okpalaike (bis 30.06.2022) | 15.08.2006 | ||||
Tobias Peter (bis 30.06.2022) | 08.03.2006 | ||||
Laurenz Pohlmann (bis 30.06.2022) | 05.09.2006 | ||||
Jaime Sherwood (bis 30.06.2022) | 09.01.2006 | ||||
Selim Telib (bis 30.06.2022) | 14.03.2006 | ||||
Can Voigt (bis 30.06.2022) | 17.03.2006 | ||||
Moritz Weber (bis 30.06.2022) | 01.03.2006 | ||||
Luca Wehnert (bis 30.06.2022) | |||||
Colin Wolf (bis 30.06.2022) | 18.02.2006 | ||||
2 | Dan Karsten (bis 30.06.2022) | 22.03.2005 | |||
4 | Tim Hoffmann (bis 30.06.2022) | 26.02.2005 | |||
5 | Pascal Klemens (bis 30.06.2022) | 23.02.2005 | |||
6 | Noel Aseko Nkili (bis 30.06.2022) | 22.11.2005 | |||
7 | Eliyas Strasner (bis 30.06.2022) | 02.03.2005 | |||
8 | Bence Dardai (bis 30.06.2022) | 24.01.2006 | |||
9 | Oliver Rölke (bis 30.06.2022) | 06.01.2005 | |||
10 | Leander Popp (bis 30.06.2022) | 26.05.2005 | |||
11 | Pepe Pereira Mendes (bis 30.06.2022) | 25.02.2005 | |||
14 | Lukas Sommer (bis 30.06.2022) | 30.01.2005 | |||
15 | Aris Bayindir (bis 30.06.2022) | ||||
16 | Seyid Akova (bis 30.06.2022) | 14.02.2005 | |||
17 | Luis Trus (bis 30.06.2022) | 13.06.2006 | |||
19 | Ibrahim Maza (bis 30.06.2022) | 24.11.2005 | |||
20 | Chilohem Onuoha (bis 30.06.2022) | 07.05.2005 | |||
24 | Soufian Gouram (bis 30.06.2022) | 01.05.2006 | |||
25 | Peter Matiebel (bis 30.06.2022) | 22.01.2005 | |||
30 | Lukas Michelbrink (bis 30.06.2022) | 15.04.2005 | |||
31 | Sebastian Weiland (bis 30.06.2022) | 02.01.2005 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 27.04.2022 19:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.05.2022 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |