Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Onur Cinel (bis 30.06.2023) | 17.06.1985 | ||||
Robin Willeke (bis 30.06.2023) | |||||
Torwart | |||||
Johannes Siebeking (bis 30.06.2023) | 02.03.2006 | ||||
Feldspieler | |||||
Ben Weber (bis 30.06.2023) | |||||
Mittelfeld | |||||
Yasin Abdul-Hamid (bis 30.06.2023) | |||||
Niklas Alter (bis 30.06.2023) | 05.03.2006 | ||||
Takang Anubodem (bis 30.06.2023) | 05.05.2006 | ||||
Mert Can Ayhan (bis 30.06.2023) | 08.09.2006 | ||||
Ben Berzen (bis 30.06.2023) | 29.07.2006 | ||||
Taylan Bulut (bis 30.06.2023) | 19.01.2006 | ||||
Titus Croonen (bis 30.06.2023) | 06.01.2006 | ||||
Taycan Etcibasi (bis 30.06.2023) | |||||
Edion Gashi (bis 30.06.2023) | 22.01.2006 | ||||
Jermaine Jann (bis 30.06.2023) | |||||
Berkay Karaca (bis 30.06.2023) | 11.01.2006 | ||||
Keanu Kerbsties (bis 30.06.2023) | 15.03.2006 | ||||
Mika Khadr (bis 30.06.2023) | 21.02.2006 | ||||
Luca Lorei (bis 30.06.2023) | 09.01.2006 | ||||
Amin Muja (bis 30.06.2023) | 28.01.2006 | ||||
Maxime Ndong Penda (bis 30.06.2023) | |||||
Obed Ofori (bis 30.06.2023) | 08.08.2006 | ||||
Anastasios Pescelidis (bis 30.06.2023) | 22.02.2006 | ||||
Pierre Rogasik (bis 30.06.2023) | 27.07.2006 | ||||
Kayhan Sayman (bis 30.06.2023) | |||||
Sitotaw van Eck (bis 30.06.2023) | 16.06.2006 | ||||
Benjamin Speight (bis 30.06.2023) | 14.01.2006 | ||||
Felix Langhammer (bis 30.06.2023) | 04.01.2006 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.04.2023 11:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 10.04.2023 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |