Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Carsten Kuhn (bis 30.06.2024) | |||||
Torwart | |||||
1 | Kritsana Garn Pummarrin (bis 30.06.2023) | 09.02.2005 | |||
1 | Ferdinand Gebert (bis 30.06.2023) | 05.04.2006 | |||
25 | Kevin Malaka (bis 30.06.2024) | ||||
25 | Niclas Schmidt (bis 30.06.2023) | 07.03.2006 | |||
Abwehr | |||||
2 | Lars Strobl (bis 30.06.2023) | 15.04.2005 | |||
3 | Ayyub Baroudi (bis 30.06.2023) | 04.02.2006 | |||
4 | Abba Camara (bis 30.06.2023) | 04.03.2006 | |||
Mittelfeld | |||||
Cihan Celik (bis 30.06.2023) | 12.01.2006 | ||||
Joe-Luca Manfred Fuhr (bis 30.06.2023) | 29.06.2006 | ||||
4 | Luca Erlein (bis 30.06.2024) | ||||
4 | Marcello Maier (bis 30.06.2023) | ||||
5 | Georgios Kiriakidis (bis 30.06.2023) | 17.02.2005 | |||
6 | Juan Tiago Esteban Poller (bis 30.06.2023) | ||||
7 | Aziz Alagi (bis 30.06.2023) | 07.03.2006 | |||
8 | Paul Hennrich (bis 30.06.2023) | 06.03.2005 | |||
8 | Melvin Onos (bis 30.06.2023) | 06.08.2006 | |||
9 | Adijat Sefer (bis 30.06.2023) | 20.01.2005 | |||
9 | Max Moerstedt (bis 30.06.2023) | 15.01.2006 | |||
10 | Leonard Krasniqi (bis 30.06.2023) | 09.04.2006 | |||
11 | Dennis Arnst (bis 30.06.2023) | 27.03.2005 | |||
11 | Baton Hajrizaj (bis 30.06.2023) | 31.01.2006 | |||
12 | Vincenzo Taschetta (bis 30.06.2023) | 19.06.2006 | |||
13 | Hennes Behrens (bis 30.06.2023) | 19.01.2005 | |||
13 | Tebo Gabriel (bis 30.06.2023) | 02.01.2006 | |||
14 | Briek Morel (bis 30.06.2023) | 23.05.2006 | |||
15 | Livio Falco (bis 30.06.2023) | 30.07.2005 | |||
16 | Alex Honazjer (bis 30.06.2023) | 20.02.2006 | |||
16 | Felix Binder (bis 30.06.2023) | 14.01.2005 | |||
17 | Louis Wagensommer (bis 30.06.2023) | 11.02.2005 | |||
17 | Demian Bernsee Villiers (bis 30.06.2023) | 29.06.2006 | |||
18 | Marlon Freddy Faß (bis 30.06.2023) | 16.05.2006 | |||
19 | Luigi Mignano (bis 30.06.2023) | 07.05.2006 | |||
20 | Iven Kaiser (bis 30.06.2023) | 16.01.2005 | |||
20 | Jamie Jonathan Wähling (bis 30.06.2023) | 06.08.2006 | |||
21 | David Girmann (bis 30.06.2023) | 01.02.2006 | |||
22 | Rafail Savvidis (bis 30.06.2023) | 19.04.2006 | |||
23 | Benjamin Lade (bis 30.06.2023) | 28.06.2006 | |||
25 | Luc Ziegler (bis 30.06.2023) | 15.03.2005 | |||
28 | Leandro Mlinaric (bis 30.06.2023) | 07.01.2006 | |||
29 | Blessing Maleko Makanda (bis 30.06.2023) | 14.02.2006 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.04.2023 11:00 Uhr |
4 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 10.04.2023 13:15 Uhr |
5 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |