Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Garip Capin (bis 30.06.2022) | 28.07.1975 | ||||
Lars Fuchs (bis 30.06.2022) | 21.06.1982 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marlon Sündermann (bis 30.06.2022) | 16.05.1998 | |||
12 | Marco Pinkernelle (bis 30.06.2023) | 13.09.1992 | |||
22 | Thomas-Marius Kuballa (bis 30.06.2022) | 14.08.2001 | |||
Abwehr | |||||
Damion Sura (bis 30.06.2023) | 21.02.2003 | ||||
Lukas Dominke (bis 30.06.2022) | 11.01.2004 | ||||
Luis Podolski (bis 30.06.2022) | 21.06.2004 | ||||
2 | Stuart Ritchie (bis 30.06.2022) | 10.09.2001 | |||
3 | Rene Rüther (bis 30.06.2023) | 22.03.2001 | |||
4 | Moritz Dittmann (bis 30.06.2022) | 22.01.2001 | |||
6 | Jonas Weimann (bis 30.06.2022) | 28.07.2002 | |||
7 | Lawrence Ennali (bis 30.06.2022) | 07.03.2002 | |||
8 | Louis Oppie (bis 30.06.2023) | 17.05.2002 | |||
9 | Thilo Töpken (bis 30.06.2022) | 27.02.1999 | |||
13 | Yannik Lührs (bis 30.06.2023) | 09.09.2003 | |||
13 | Ramen Cepele (bis 30.06.2023) | 21.03.2003 | |||
14 | Frederik Trümner (bis 30.06.2022) | 11.06.2001 | |||
16 | Eun-sa Jeong (bis 30.06.2022) | 06.06.2001 | |||
17 | Daniel Eidtner (bis 30.06.2022) | 29.06.2000 | |||
22 | Pascal Fabian Kokott (bis 30.06.2023) | 07.12.2002 | |||
23 | Kevin Kalinowski (bis 30.06.2022) | 22.01.1994 | |||
24 | Pascal Schmedemann (bis 30.06.2022) | 14.04.2000 | |||
Mittelfeld | |||||
Philipp Ochs (bis 30.06.2022) | 17.04.1997 | ||||
Keanu Brandt (bis 30.06.2022) | 17.03.2004 | ||||
15 | Tim Walbrecht (bis 30.06.2024) | 18.09.2001 | |||
15 | Marc Lamti (bis 30.06.2022) | 28.01.2001 | |||
20 | Marin Popović (bis 30.06.2023) | 18.08.1994 | |||
21 | Jan-Erik Eichhorn (bis 30.06.2022) | 15.01.2002 | |||
25 | Simon Stehle (bis 30.06.2022) | 17.09.2001 | |||
25 | Marcel Rau (bis 30.06.2022) | 24.02.2003 | |||
27 | Grace Bokake Bolufe (bis 30.06.2022) | 17.01.2002 | |||
Sturm | |||||
Hendrik Weydandt (bis 30.06.2022) | 16.07.1995 | ||||
Lennart Garlipp (bis 30.06.2022) | 01.04.2004 | ||||
6 | Joyce Philippe Luyeye-Nkula (bis 30.06.2023) | 17.07.2003 | |||
7 | Adem Podrimaj (bis 30.06.2023) | 06.01.2003 | |||
9 | Nicolo Tresoldi (bis 30.06.2022) | 20.08.2004 | |||
10 | Mick Gudra (bis 30.06.2022) | 01.01.2001 | |||
11 | Orrin McKinze Gaines II (bis 30.06.2022) | 02.03.1998 | |||
19 | Franck Evina (bis 30.06.2022) | 05.07.2000 | |||
23 | Victor Gorny (bis 30.06.2023) | 17.11.2002 | |||
29 | Moussa Doumbouya (bis 30.06.2022) | 12.12.1997 | |||
38 | Thaddäus-Monju Momuluh (bis 03.01.2024) | 18.02.2002 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 11.03.2022 18:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.03.2022 13:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.03.2022 14:00 Uhr |
4 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 09.04.2022 13:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.04.2022 13:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.04.2022 13:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.04.2022 13:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.05.2022 18:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.05.2022 13:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.05.2022 13:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |