Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Konrad Fünfstück (bis 30.06.2023) | 07.10.1980 | ||||
Torwart | |||||
1 | Louis Lord (bis 30.06.2023) | 22.10.2003 | |||
20 | Philipp Jorganovic (bis 30.06.2022) | 22.02.2002 | |||
30 | Timur Pazhigov (bis 30.06.2023) | 12.12.2002 | |||
35 | Ole Springer (bis 30.06.2023) | 29.11.1991 | |||
Abwehr | |||||
2 | Tim-Justin Dietrich (bis 30.06.2023) | 08.11.2002 | |||
3 | Konstantin Donalies (bis 30.06.2022) | 21.09.2002 | |||
4 | Fabio Chiarodia (bis 30.06.2023) | 05.06.2005 | |||
5 | Thomas Linkov (bis 30.06.2022) | 02.06.2001 | |||
6 | Marc Schröder (bis 30.06.2023) | 08.12.2001 | |||
7 | Pascal Hackethal (bis 30.06.2022) | 27.01.2000 | |||
13 | Belal Halbouni (bis 30.06.2022) | 30.12.1999 | |||
14 | Luke Schierenbeck (bis 30.06.2023) | 08.01.2003 | |||
16 | Louis Poznanski (bis 30.06.2022) | 24.05.2001 | |||
21 | Lasse Rosenboom (bis 30.06.2023) | 19.01.2002 | |||
22 | Kyu-hyun Park (bis 30.06.2022) | 14.04.2001 | |||
24 | Mikail Polat (bis 30.06.2023) | 21.06.2003 | |||
31 | Yuri Backhaus (bis 30.06.2022) | ||||
49 | Thore Jacobsen (bis 30.06.2022) | 19.04.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Mika-Michael Eickhoff (bis 30.06.2023) | 06.07.2003 | |||
9 | Kristupas Keršys (bis 30.06.2023) | 06.09.2003 | |||
10 | Min-woo Kim (bis 30.06.2023) | 16.03.2002 | |||
14 | Marin Pudic (bis 30.06.2022) | 23.04.2000 | |||
16 | Oscar Schönfelder (bis 30.06.2022) | 05.02.2001 | |||
19 | Keanu Schneider (bis 30.06.2022) | 05.04.2001 | |||
23 | Jascha Brandt (bis 30.06.2023) | 20.03.2003 | |||
24 | Jakob Löpping (bis 30.06.2023) | 06.07.2003 | |||
26 | Kaan Er (bis 30.06.2022) | 31.05.2002 | |||
28 | Ilia Gruev (bis 30.06.2022) | 06.05.2000 | |||
44 | Philipp Bargfrede (bis 30.06.2023) | 03.03.1989 | |||
48 | Simon Straudi (bis 30.06.2022) | 27.01.1999 | |||
Sturm | |||||
9 | Malik Memisevic (bis 30.06.2022) | 20.05.2001 | |||
10 | Davis Asante (bis 30.06.2023) | 15.04.2003 | |||
11 | Philipp Kühn (bis 30.06.2023) | 04.01.2003 | |||
11 | Willi Reincke (bis 30.06.2023) | 10.05.2003 | |||
17 | Abdenego Nankishi (bis 30.06.2022) | 06.07.2002 | |||
22 | Dejan Galjen (bis 30.06.2023) | 25.02.2002 | |||
27 | Tim van de Schepop (bis 30.06.2022) | 01.03.1999 | |||
29 | Nick Woltemade (bis 29.08.2022) | 14.02.2002 | |||
43 | Eren Sami Dinkci (bis 30.06.2023) | 13.12.2001 | |||
verliehen | |||||
Dominik Becker (bis 30.06.2023) | 09.01.2000 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.03.2022 14:00 Uhr |
3 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 20.03.2022 14:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 09.04.2022 13:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 13.04.2022 19:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.04.2022 14:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.04.2022 14:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 29.04.2022 13:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.05.2022 14:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.05.2022 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.05.2022 15:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |