Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
János Gyarmati (ab 01.07.1953) (bis 30.06.1954) | 08.02.1910 | ||||
Paul Döring (bis 30.06.1953) | 27.03.1911 | ||||
Torwart | |||||
Heinz Klemm (bis 30.06.1954) | 31.10.1926 | ||||
Horst Kiesewetter (bis 30.06.1954) | 08.12.1924 | ||||
Abwehr | |||||
Herbert Schoen (bis 30.06.1954) | 18.05.1929 | ||||
Manfred Michael (bis 30.06.1954) | 18.07.1926 | ||||
Erhard Haufe (bis 30.06.1954) | 13.07.1924 | ||||
Karl-Heinz Duffke (bis 30.06.1954) | 27.01.1929 | ||||
Horst Beulig (bis 30.06.1954) | 09.02.1922 | ||||
Werner Fischer (bis 30.06.1954) | 26.10.1927 | ||||
Mittelfeld | |||||
Herbert Maschke (bis 30.06.1954) | 02.09.1930 | ||||
Günther Usemann (bis 30.06.1954) | 09.04.1929 | ||||
Kurt Fischer (bis 30.06.1954) | 27.04.1923 | ||||
Sturm | |||||
Günter Schröter (bis 30.06.1954) | 03.05.1927 | ||||
Johannes Matzen (bis 30.06.1954) | 13.02.1925 | ||||
Günther Bethnarek (bis 30.06.1954) | 30.06.1930 | ||||
Gerhard Hänsicke (bis 30.06.1954) | 30.05.1927 | ||||
Karl-Heinz Holze (bis 30.06.1954) | 30.06.1930 | ||||
Rudolf Möbius (bis 30.06.1954) | 18.03.1921 | ||||
Karl Schröder (ab 01.07.1953) (bis 30.06.1954) | 31.05.1929 | ||||
Lutz Schlosser (ab 01.07.1953) (bis 30.06.1954) | |||||
Wolfgang Hänel (bis 05.07.1953) | 02.11.1928 | ||||
Günter Thorhauer (bis 31.03.1953) | 08.11.1931 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 05.07.1953 00:00 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |