Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karl Dittes (bis 31.12.1955) | 27.08.1917 | ||||
Torwart | |||||
Kurt Steinbach (bis 31.12.1958) | 03.08.1932 | ||||
Rudolf Schmalfuß (bis 30.06.1954) | 25.12.1924 | ||||
Abwehr | |||||
Johannes Löffler (bis 30.06.1955) | 22.10.1924 | ||||
Siegfried Naeke (bis 30.06.1955) | 09.11.1925 | ||||
Helmut Geuthner (bis 30.06.1954) | 19.12.1920 | ||||
Heinz Reich (bis 30.06.1953) | 22.06.1924 | ||||
Mittelfeld | |||||
Siegfried Wolf (bis 30.06.1966) | 05.01.1926 | ||||
Karl Wolf (bis 31.12.1960) | 27.05.1924 | ||||
Armin Günther (bis 31.12.1958) | 24.04.1924 | ||||
Hans Meyer (ab 01.07.1953) (bis 31.12.1958) | 02.10.1935 | ||||
Heinz Glaser (bis 31.12.1957) | 03.04.1926 | ||||
Heinz Weißflog (bis 30.06.1954) | 21.03.1921 | ||||
Paul Süß (bis 30.06.1954) | 20.06.1921 | ||||
Heinz Kaden (bis 30.06.1953) | 22.08.1920 | ||||
Harry Wendler (bis 30.06.1953) | 12.02.1926 | ||||
Sturm | |||||
Willy Tröger (bis 30.06.1962) | 02.10.1928 | ||||
Karl-Heinz Mohr (ab 01.07.1953) (bis 31.12.1960) | 27.04.1928 | ||||
Kurt Viertel (bis 31.12.1960) | 19.10.1929 | ||||
Heinz Satrapa (ab 01.07.1953) (bis 30.06.1956) | 07.07.1927 | ||||
Friedhold Schüller (bis 30.06.1955) | 09.09.1925 | ||||
Alfred Gräfe (bis 30.06.1954) | 24.04.1926 | ||||
Joachim Vogel (ab 01.07.1953) (bis 30.11.1953) | 01.11.1921 | ||||
Martin Fritzsch (bis 30.06.1953) | 26.05.1921 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 05.07.1953 00:00 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |