Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
János Gyarmati (ab 10.01.1955) (bis 29.04.1956) | 08.02.1910 | ||||
Kurt Vorkauf (bis 09.01.1955) | 30.05.1898 | ||||
Co-Trainer | |||||
Kurt Vorkauf (ab 10.01.1955) (bis 01.03.1962) | 30.05.1898 | ||||
Torwart | |||||
Karl-Heinz Spickenagel (ab 01.01.1955) (bis 30.06.1964) | 17.01.1932 | ||||
Horst Jaschke (bis 30.06.1962) | 24.02.1931 | ||||
Heinz Grünbeck (bis 30.06.1955) | 12.07.1928 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Kalinke (bis 30.06.1968) | 21.12.1936 | ||||
Hans-Georg Kiupel (bis 30.06.1966) | 12.11.1934 | ||||
Gerhard Marotzke (bis 31.12.1960) | 30.09.1929 | ||||
Werner Eilitz (bis 31.12.1958) | 29.08.1923 | ||||
Horst Wühn (bis 31.12.1955) | 06.03.1938 | ||||
Gerhard Ebert (bis 30.06.1955) | 05.01.1922 | ||||
Rolf Mücklich (bis 30.06.1955) | 08.01.1927 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Joachim Giersch (bis 31.12.1956) | 13.02.1933 | ||||
Manfred Huth (bis 31.12.1955) | 29.10.1933 | ||||
Wolfgang Feldweg (bis 31.12.1955) | 07.09.1934 | ||||
Werner Klose (bis 31.12.1955) | 10.07.1924 | ||||
Horst Scherbaum (bis 30.06.1955) | 02.08.1925 | ||||
Hans-Jürgen Stenzel (bis 30.06.1955) | 08.11.1931 | ||||
Heinz Klinkhammer (bis 30.06.1955) | 20.06.1929 | ||||
Günther Knott (ab 01.01.1955) (bis 31.01.1955) | 19.12.1930 | ||||
Rainer Baumann (bis 30.07.1954) | 21.01.1930 | ||||
Sturm | |||||
Günther Wirth (ab 01.09.1954) (bis 30.06.1965) | 09.01.1933 | ||||
Horst Kohle (ab 01.01.1955) (bis 30.06.1964) | 07.10.1935 | ||||
Gerhard Reichelt (bis 30.06.1963) | 15.02.1931 | ||||
Lothar Meyer (ab 01.01.1955) (bis 30.06.1962) | 01.08.1933 | ||||
Heinz Kaulmann (ab 01.01.1955) (bis 31.12.1960) | 28.09.1934 | ||||
Siegfried Wachtel (bis 30.06.1960) | 28.04.1932 | ||||
Horst Assmy (bis 30.09.1959) | 29.11.1933 | ||||
Rolf Fritzsche (bis 30.09.1959) | 23.10.1933 | ||||
Werner Wolf (bis 31.12.1957) | 22.02.1925 | ||||
Roland Weigel (bis 31.12.1955) | 13.11.1928 | ||||
Helmut Hartmann (bis 31.12.1955) | |||||
Gerhard Vogt (bis 31.07.1955) | 30.11.1933 | ||||
Werner Welzel (bis 30.06.1955) | 21.06.1923 | ||||
Gerhard Händler (bis 30.06.1955) | |||||
Rudolf Mitschke (bis 30.06.1955) | |||||
Horst Schiller (bis 30.06.1955) | 06.12.1926 | ||||
Franz Richter (bis 30.09.1954) | 01.04.1928 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 05.09.1954 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.09.1954 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 19.09.1954 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 26.09.1954 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 03.10.1954 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 10.10.1954 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.1954 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.10.1954 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 31.10.1954 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 07.11.1954 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 14.11.1954 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 21.11.1954 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 28.11.1954 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 09.01.1955 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 16.01.1955 00:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 30.01.1955 00:00 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 06.02.1955 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.02.1955 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 20.02.1955 00:00 Uhr |
6 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.02.1955 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.03.1955 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 20.03.1955 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.03.1955 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 03.04.1955 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 17.04.1955 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.04.1955 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |