Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
János Gyarmati (ab 10.01.1955) (bis 29.04.1956) | 08.02.1910 | ||||
Kurt Vorkauf (bis 09.01.1955) | 30.05.1898 | ||||
Co-Trainer | |||||
Kurt Vorkauf (ab 10.01.1955) (bis 01.03.1962) | 30.05.1898 | ||||
Torwart | |||||
Karl-Heinz Spickenagel (bis 30.06.1964) | 17.01.1932 | ||||
Horst Jaschke (bis 30.06.1962) | 24.02.1931 | ||||
Heinz Grünbeck (bis 30.06.1955) | 12.07.1928 | ||||
Abwehr | |||||
Hans-Dieter Krampe (ab 01.07.1955) (bis 30.06.1969) | 06.01.1937 | ||||
Peter Kalinke (bis 30.06.1968) | 21.12.1936 | ||||
Hans-Georg Kiupel (bis 30.06.1966) | 12.11.1934 | ||||
Gerhard Marotzke (bis 31.12.1960) | 30.09.1929 | ||||
Werner Eilitz (bis 31.12.1958) | 29.08.1923 | ||||
Horst Wühn (bis 31.12.1955) | 06.03.1938 | ||||
Erhard Geißler (ab 01.07.1955) (bis 31.12.1955) | |||||
Johannes Rothländer (ab 01.07.1955) (bis 31.12.1955) | |||||
Gerhard Ebert (bis 30.06.1955) | 05.01.1922 | ||||
Rolf Mücklich (bis 30.06.1955) | 08.01.1927 | ||||
Mittelfeld | |||||
Werner Unger (ab 01.07.1955) (bis 30.06.1968) | 04.05.1931 | ||||
Hans Küchler (ab 01.07.1955) (bis 31.12.1957) | 14.10.1933 | ||||
Hans-Joachim Giersch (bis 31.12.1956) | 13.02.1933 | ||||
Manfred Huth (bis 31.12.1955) | 29.10.1933 | ||||
Wolfgang Feldweg (bis 31.12.1955) | 07.09.1934 | ||||
Werner Klose (bis 31.12.1955) | 10.07.1924 | ||||
Horst Scherbaum (bis 30.06.1955) | 02.08.1925 | ||||
Hans-Jürgen Stenzel (bis 30.06.1955) | 08.11.1931 | ||||
Heinz Klinkhammer (bis 30.06.1955) | 20.06.1929 | ||||
Günther Knott (bis 31.01.1955) | 19.12.1930 | ||||
Sturm | |||||
Günther Wirth (bis 30.06.1965) | 09.01.1933 | ||||
Horst Kohle (bis 30.06.1964) | 07.10.1935 | ||||
Gerhard Reichelt (bis 30.06.1963) | 15.02.1931 | ||||
Lothar Meyer (bis 30.06.1962) | 01.08.1933 | ||||
Heinz Kaulmann (bis 31.12.1960) | 28.09.1934 | ||||
Siegfried Wachtel (bis 30.06.1960) | 28.04.1932 | ||||
Horst Assmy (bis 30.09.1959) | 29.11.1933 | ||||
Rolf Fritzsche (bis 30.09.1959) | 23.10.1933 | ||||
Werner Wolf (bis 31.12.1957) | 22.02.1925 | ||||
Roland Weigel (bis 31.12.1955) | 13.11.1928 | ||||
Helmut Hartmann (bis 31.12.1955) | |||||
Heinz Ryski (ab 01.07.1955) (bis 31.12.1955) | 05.01.1933 | ||||
Gerhard Vogt (bis 31.07.1955) | 30.11.1933 | ||||
Werner Welzel (bis 30.06.1955) | 21.06.1923 | ||||
Gerhard Händler (bis 30.06.1955) | |||||
Rudolf Mitschke (bis 30.06.1955) | |||||
Horst Schiller (bis 30.06.1955) | 06.12.1926 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 26.08.1955 00:00 Uhr |
3 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.08.1955 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.09.1955 15:30 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 25.09.1955 15:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 02.10.1955 15:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 09.10.1955 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 16.10.1955 14:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 30.10.1955 14:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 06.11.1955 14:00 Uhr |
7 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.11.1955 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 04.12.1955 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.12.1955 14:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 18.12.1955 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |