Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fritz Wittenbecher (ab 01.07.1955) (bis 31.12.1957) | 20.02.1920 | ||||
Alfred Kunze (bis 30.06.1955) | 08.09.1909 | ||||
Torwart | |||||
Günter Busch (bis 30.06.1961) | 15.02.1930 | ||||
Dieter Juny (bis 31.12.1957) | 15.06.1936 | ||||
Werner Geißler (bis 31.12.1955) | 16.09.1931 | ||||
Dieter Sommer (ab 01.11.1955) (bis 31.12.1955) | 12.05.1937 | ||||
Abwehr | |||||
Karl-Heinz Brandt (bis 31.12.1959) | 13.10.1935 | ||||
Hans-Dieter Busch (ab 01.07.1955) (bis 31.12.1959) | 15.11.1935 | ||||
Georg Zenker (bis 31.12.1956) | 03.03.1921 | ||||
Armin Werner (bis 31.12.1955) | 18.10.1930 | ||||
Rolf Lohse (bis 31.12.1955) | 16.12.1931 | ||||
Hans Riedel (bis 31.12.1955) | 10.03.1929 | ||||
Mittelfeld | |||||
Rainer Baumann (bis 30.06.1962) | 21.01.1930 | ||||
Siegfried Söllner (ab 01.07.1955) (bis 02.07.1960) | 01.11.1936 | ||||
Gerhard Polland (bis 31.12.1959) | 07.03.1920 | ||||
Walter Stieglitz (bis 31.12.1959) | 08.12.1928 | ||||
Werner Heine (bis 31.12.1957) | |||||
Hartwig Baraniak (bis 31.12.1956) | 21.09.1932 | ||||
Reinhard Gehlhaar (bis 31.12.1955) | 02.07.1935 | ||||
Dieter Gradetzki (bis 30.06.1955) | 13.03.1926 | ||||
Werner Keller (bis 30.06.1955) | |||||
Günther Knott (ab 01.02.1955) (bis 30.06.1955) | 19.12.1930 | ||||
Manfred Müller (bis 30.06.1955) | |||||
Sturm | |||||
Rudolf Krause (ab 01.12.1955) (bis 30.06.1962) | 21.01.1927 | ||||
Günter Behne (bis 31.12.1960) | 19.10.1932 | ||||
Günter Konzack (ab 01.07.1955) (bis 31.12.1960) | 24.09.1930 | ||||
Theo Barth (bis 31.12.1958) | 08.06.1931 | ||||
Heinz Schoppe (bis 31.12.1958) | 07.10.1925 | ||||
Werner Walther (bis 31.12.1958) | 18.07.1928 | ||||
Heinz Fröhlich (bis 31.12.1958) | 15.02.1926 | ||||
Arnold Pahlitzsch (bis 31.12.1957) | 26.08.1933 | ||||
Gerhard Helbig (bis 31.12.1955) | 13.04.1925 | ||||
Ernst Lindner (bis 31.12.1955) | 11.03.1935 | ||||
Rudolf Krause (bis 30.06.1955) | 21.01.1927 | ||||
Lothar Vetterke (bis 30.06.1955) | 06.05.1932 | ||||
Willi Conrad (bis 30.06.1955) | 12.04.1923 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 28.08.1955 16:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 04.09.1955 00:00 Uhr |
3 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.09.1955 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 25.09.1955 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 02.10.1955 15:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 09.10.1955 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 16.10.1955 14:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 23.10.1955 14:30 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 30.10.1955 14:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 06.11.1955 14:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.11.1955 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 04.12.1955 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.12.1955 14:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |