Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Escher (ab 01.01.1990) (bis 27.11.1990) | 05.10.1951 | ||||
Ulrich Schulze (bis 31.12.1989) | 25.12.1947 | ||||
Co-Trainer | |||||
Konrad Schaller (bis 17.11.1990) | 03.11.1943 | ||||
Jürgen Escher (bis 31.12.1989) | 05.10.1951 | ||||
Torwart | |||||
Jörg Weißflog (bis 31.12.1995) | 12.10.1956 | ||||
Bernd Stettinius (bis 30.06.1990) | 13.09.1962 | ||||
Dirk Böhme (bis 30.06.1990) | 06.09.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Jan Schmidt (bis 30.06.1994) | 08.02.1971 | ||||
Volker Schmidt (bis 30.06.1994) | 22.11.1957 | ||||
André Barylla (bis 31.12.1990) | 31.10.1967 | ||||
Bernhard Konik (bis 30.06.1990) | 10.04.1960 | ||||
Uwe Bauer (bis 30.06.1990) | 10.09.1960 | ||||
Mathias Jack (bis 30.06.1990) | 15.02.1969 | ||||
Roland Balck (bis 31.03.1990) | 09.03.1960 | ||||
Heiko Münch (bis 31.03.1990) | 18.02.1963 | ||||
Steffen Lorenz (bis 31.12.1989) | 29.05.1963 | ||||
André Köhler (bis 12.07.1989) | 28.02.1965 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ronald Färber (ab 01.01.1990) (bis 30.06.1994) | 15.03.1967 | ||||
Mirko Reichel (bis 30.06.1992) | 02.12.1970 | ||||
René Hecker (bis 30.06.1992) | 07.12.1967 | ||||
Steffen Krauß (bis 30.06.1991) | 21.03.1965 | ||||
Andreas Barth (ab 01.04.1990) (bis 30.06.1991) | 21.11.1958 | ||||
Jens König (ab 17.03.1990) (bis 30.06.1991) | 07.03.1965 | ||||
Andreas Langer (bis 30.06.1990) | 30.03.1960 | ||||
Holger Koch (bis 31.12.1989) | 15.06.1966 | ||||
Steffen Kubatzky (bis 31.12.1989) | 12.03.1966 | ||||
Jens König (bis 12.07.1989) | 07.03.1965 | ||||
Sturm | |||||
John Bemme (bis 30.06.1992) | 24.02.1962 | ||||
Steven Zweigler (bis 30.06.1992) | 26.11.1966 | ||||
Thomas Pfüller (bis 30.06.1991) | 21.10.1967 | ||||
Frank Hecker (bis 30.06.1991) | 27.06.1956 | ||||
Stefan Persigehl (bis 30.06.1990) | 31.01.1962 | ||||
Ralph Vogel (bis 30.06.1990) | 13.08.1966 | ||||
Ulf Einsiedel (bis 30.06.1990) | 26.10.1967 | ||||
Klaus Bittner (bis 30.06.1990) | 02.01.1959 | ||||
Harald Mothes (bis 30.06.1990) | 28.11.1956 | ||||
Ronny Dau (bis 31.12.1989) | 27.05.1963 | ||||
Thomas Weiß (bis 12.07.1989) | 12.08.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.08.1989 15:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.08.1989 15:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 01.09.1989 18:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 09.09.1989 15:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.09.1989 15:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1989 15:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 13.10.1989 18:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 20.10.1989 14:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.10.1989 15:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 08.11.1989 18:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.11.1989 15:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 24.11.1989 18:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 01.12.1989 18:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 23.02.1990 18:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.03.1990 15:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.03.1990 15:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 17.03.1990 15:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 24.03.1990 15:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.04.1990 18:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 06.04.1990 18:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.04.1990 15:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.04.1990 15:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 04.05.1990 18:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 08.05.1990 18:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 18.05.1990 15:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.05.1990 15:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |