Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Steffen Baumgart (bis 30.06.2023) | 05.01.1972 | ||||
Co-Trainer | |||||
André Pawlak (bis 30.06.2022) | 12.02.1971 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marvin Schwäbe | 25.04.1995 | |||
1 | Timo Horn (bis 30.06.2023) | 12.05.1993 | |||
40 | Jonas Urbig (bis 06.01.2023) | 08.08.2003 | |||
44 | Matthias Köbbing (bis 30.06.2024) | 25.08.1997 | |||
44 | Matthias Köbbing (bis 30.06.2023) | 25.08.1997 | |||
Abwehr | |||||
2 | Benno Schmitz (bis 30.06.2024) | 17.11.1994 | |||
3 | Kristian Pedersen (ab 01.07.2022) (bis 30.06.2023) | 04.08.1994 | |||
4 | Timo Hübers | 20.07.1996 | |||
4 | Timo Hübers (bis 30.06.2023) | 20.07.1996 | |||
5 | Bright Akwo Arrey-Mbi (bis 29.08.2022) | 26.03.2003 | |||
15 | Luca Kilian (ab 01.07.2022) | 01.09.1999 | |||
15 | Luca Kilian (bis 30.06.2022) | 01.09.1999 | |||
19 | Kingsley Ehizibue (bis 29.08.2022) | 25.05.1995 | |||
23 | Jannes Horn (bis 30.06.2022) | 06.02.1997 | |||
24 | Julian Chabot (bis 30.06.2023) | 12.02.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
Georg Strauch (bis 30.06.2023) | 30.03.2001 | ||||
Damion Downs (ab 01.07.2022) (bis 30.06.2023) | 06.07.2004 | ||||
6 | Eric Martel (ab 01.07.2022) | 29.04.2002 | |||
7 | Dejan Ljubicic | 08.10.1997 | |||
8 | Denis Huseinbasic (ab 01.07.2022) | 03.07.2001 | |||
11 | Florian Kainz | 24.10.1992 | |||
11 | Kingsley Schindler (bis 30.06.2023) | 12.07.1993 | |||
14 | Jonas Hector (bis 30.06.2023) | 27.05.1990 | |||
18 | Ondrej Duda (bis 29.01.2023) | 15.12.1994 | |||
21 | Salih Özcan (bis 30.06.2022) | 11.01.1998 | |||
21 | Louis Schaub (bis 30.06.2022) | 29.12.1994 | |||
25 | Tim Lemperle (bis 30.06.2023) | 05.02.2002 | |||
28 | Ellyes Skhiri (bis 30.06.2023) | 10.05.1995 | |||
30 | Marvin Obuz (bis 30.06.2024) | 25.01.2002 | |||
31 | Tomas Ostrak (bis 30.06.2022) | 05.02.2000 | |||
36 | Niklas Hauptmann (bis 30.08.2022) | 27.06.1996 | |||
37 | Linton Maina (ab 01.07.2022) | 23.06.1999 | |||
42 | Dimitris Limnios (ab 01.07.2022) (bis 30.06.2023) | 27.05.1998 | |||
47 | Mathias Olesen (bis 23.01.2024) | 21.03.2001 | |||
47 | Mathias Olesen (bis 30.06.2023) | 21.03.2001 | |||
Sturm | |||||
Maximilian Schmid (ab 01.07.2022) (bis 30.06.2023) | 05.03.2003 | ||||
9 | Sebastian Andersson (bis 30.06.2023) | 15.07.1991 | |||
13 | Mark Uth | 24.08.1991 | |||
13 | Mark Uth (bis 30.06.2023) | 24.08.1991 | |||
19 | Dimitris Limnios (bis 31.12.2023) | 27.05.1998 | |||
21 | Steffen Tigges (ab 01.07.2022) | 31.07.1998 | |||
23 | Sargis Adamyan (ab 01.07.2022) | 23.05.1993 | |||
27 | Anthony Modeste (bis 07.08.2022) | 14.04.1988 | |||
29 | Jan Thielmann | 26.05.2002 | |||
33 | Florian Dietz (ab 01.07.2022) | 03.08.1998 | |||
33 | Florian Dietz (ab 01.07.2022) (bis 30.06.2023) | 03.08.1998 | |||
verliehen | |||||
Marvin Obuz (ab 01.07.2022) (bis 30.06.2024) | 25.01.2002 | ||||
Noah Katterbach (bis 30.06.2023) | 13.04.2001 | ||||
Jens Castrop (bis 30.06.2023) | 29.07.2003 | ||||
Yann-Aurel Bisseck (bis 30.06.2022) | 29.11.2000 | ||||
Dimitris Limnios (bis 30.06.2022) | 27.05.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 18.08.2022 20:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 25.08.2022 19:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |