Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dino Toppmöller (ab 01.07.2023) | 23.11.1980 | ||||
Oliver Glasner (bis 04.06.2023) | 28.08.1974 | ||||
Torwart | |||||
1 | Kevin Trapp | 08.07.1990 | |||
31 | Jens Grahl | 22.09.1988 | |||
40 | Kaua Santos (ab 29.08.2023) | 11.04.2003 | |||
40 | Diant Ramaj (bis 30.06.2023) | 19.09.2001 | |||
41 | Simon Simoni (bis 30.06.2024) | 14.07.2004 | |||
43 | Matteo Bignetti (bis 30.06.2023) | 06.05.2004 | |||
Abwehr | |||||
Fynn Otto (bis 30.06.2023) | 08.03.2002 | ||||
2 | Obite Evan N'Dicka (bis 30.06.2023) | 20.08.1999 | |||
3 | Willian Pacho (ab 01.07.2023) (bis 30.06.2024) | 16.10.2001 | |||
4 | Robin Koch (ab 01.07.2023) | 17.07.1996 | |||
5 | Hrvoje Smolcic (bis 30.06.2024) | 17.08.2000 | |||
18 | Almamy Touré (bis 30.06.2023) | 28.04.1996 | |||
24 | Aurélio Buta (bis 30.06.2024) | 10.02.1997 | |||
25 | Christopher Lenz (bis 30.08.2023) | 22.09.1994 | |||
31 | Philipp Max (ab 01.07.2023) (bis 30.06.2024) | 30.09.1993 | |||
31 | Philipp Max (bis 30.06.2023) | 30.09.1993 | |||
33 | Luca Pellegrini (bis 30.06.2023) | 07.03.1999 | |||
35 | Tuta | 04.07.1999 | |||
44 | Davis Bautista (ab 01.07.2023) | 16.02.2005 | |||
Mittelfeld | |||||
Paxten Aaronson (ab 01.07.2023) (bis 01.02.2024) | 26.08.2003 | ||||
Igor Matanovic (ab 01.07.2023) (bis 17.08.2023) | 31.03.2003 | ||||
Faride Alidou (bis 30.06.2023) | 18.07.2001 | ||||
Pexton Aaronson (bis 30.06.2023) | |||||
6 | Kristijan Jakić (bis 18.01.2024) | 14.05.1997 | |||
15 | Ellyes Skhiri (ab 01.07.2023) | 10.05.1995 | |||
16 | Hugo Larsson (ab 01.07.2023) | 27.06.2004 | |||
17 | Sebastian Rode (bis 30.06.2024) | 11.10.1990 | |||
20 | Makoto Hasebe (ab 01.07.2023) (bis 30.06.2024) | 18.01.1984 | |||
20 | Makoto Hasebe (bis 30.06.2023) | 18.01.1984 | |||
22 | Timothy Chandler | 29.03.1990 | |||
23 | Jens Petter Hauge (ab 01.07.2023) (bis 30.06.2024) | 12.10.1999 | |||
26 | Eric Ebimbe | 21.11.2000 | |||
27 | Mario Götze | 03.06.1992 | |||
28 | Marcel Wenig (bis 08.01.2024) | 04.05.2004 | |||
29 | Jesper Lindstrom (bis 29.08.2023) | 29.02.2000 | |||
32 | Marko Mladenovic (ab 01.07.2023) (bis 30.06.2024) | 30.01.2005 | |||
34 | Pharrel Nnamdi Collins (ab 01.07.2023) | 10.01.2004 | |||
45 | Mehdi Loune | 14.05.2004 | |||
Sturm | |||||
7 | Omar Marmoush (ab 01.07.2023) | 07.02.1999 | |||
8 | Farès Chaibi (ab 30.08.2023) | 28.11.2002 | |||
9 | Randal Kolo Muani (bis 02.09.2023) | 05.12.1998 | |||
18 | Jessic Ngankam (ab 14.07.2023) (bis 31.01.2024) | 20.07.2000 | |||
19 | Rafael Borré (bis 30.06.2023) | 15.09.1995 | |||
21 | Lucas Alario (bis 04.01.2024) | 08.10.1992 | |||
36 | Ansgar Knauff | 10.01.2002 | |||
38 | Enrique Herrero García (bis 30.06.2023) | 28.01.2005 | |||
43 | Noel Futkeu (ab 01.07.2023) (bis 30.06.2024) | 06.12.2002 | |||
46 | Dario Gebuhr (bis 30.06.2023) | 06.05.2003 | |||
48 | Nacho Ferri (ab 01.07.2023) (bis 30.06.2024) | 05.10.2004 | |||
49 | Harpreet Ghotra (ab 01.07.2023) | 17.01.2003 | |||
verliehen | |||||
Antonio Foti (bis 30.06.2024) | 03.11.2003 | ||||
Jérôme Onguéné (ab 04.08.2023) (bis 30.06.2024) | 22.12.1997 | ||||
Igor Matanovic (ab 17.08.2023) (bis 30.06.2024) | 31.03.2003 | ||||
Faride Alidou (ab 01.07.2023) (bis 30.06.2024) | 18.07.2001 | ||||
Ali Akman (bis 30.06.2023) | 18.04.2002 | ||||
Jens Petter Hauge (bis 30.06.2023) | 12.10.1999 | ||||
Ragnar Ache (bis 30.06.2023) | 28.07.1998 | ||||
47 | Elias Baum (ab 01.07.2023) | 26.10.2005 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 24.08.2023 19:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 31.08.2023 20:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |