Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Damsch (bis 30.06.2022) | 29.08.1986 | ||||
Kristian Arambasic (bis 13.01.2022) | 05.08.1977 | ||||
Torwart | |||||
1 | Hannes Frerichs (bis 30.06.2022) | 13.06.1994 | |||
18 | Jasin Jashari (bis 30.06.2022) | 09.11.1997 | |||
32 | Niklas Griesmeyer (bis 30.06.2022) | 13.09.2002 | |||
33 | Jonas Horsch (bis 30.06.2022) | 06.09.1998 | |||
Abwehr | |||||
4 | Florent Berisha (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 01.08.2000 | |||
5 | Denis Nukic (bis 30.06.2022) | 21.04.1987 | |||
8 | Moise Ngwisani (bis 30.06.2022) | 28.01.1998 | |||
15 | Deniz Kolodziej (bis 30.06.2022) | 21.03.1997 | |||
21 | Lars Tyca (bis 30.06.2022) | 16.05.1994 | |||
24 | Elias-Helmut Deblitz (bis 30.06.2022) | 13.09.2002 | |||
26 | Kerem Sahan (bis 30.06.2022) | 23.04.1996 | |||
28 | Marlo Siech (bis 30.06.2022) | 24.11.1997 | |||
31 | Claas Ole Bauer (bis 30.06.2022) | 18.06.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
Ibrahim Altunok (ab 30.01.2022) (bis 30.06.2022) | |||||
3 | Jason Tomety-Hemazro (bis 30.06.2022) | 14.04.2001 | |||
4 | Dennis Nagel (bis 30.06.2022) | 06.04.2002 | |||
6 | Serhat Yazgan (bis 30.06.2022) | 21.01.2000 | |||
7 | Tim Kreutzträger (bis 30.06.2022) | 09.10.1993 | |||
10 | Ebrima Jobe (bis 30.06.2022) | 06.02.1997 | |||
11 | Tom Trebin (bis 30.06.2022) | 15.09.1997 | |||
17 | Edison Mazreku (bis 30.06.2022) | 18.08.1998 | |||
18 | Mechak Nankishi (bis 30.06.2022) | 10.08.1998 | |||
19 | Karim Raho (bis 30.06.2022) | 05.12.1995 | |||
22 | Daniel Block (bis 30.06.2022) | 21.09.1990 | |||
23 | Shuto Kohno (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 04.05.1993 | |||
27 | Alessio Arambasic (bis 30.06.2022) | 08.03.2002 | |||
30 | Amiro Amadou (bis 30.06.2022) | 10.07.2002 | |||
Sturm | |||||
16 | Fritz Kleiner (ab 09.09.2021) (bis 30.06.2022) | 16.10.2002 | |||
17 | Muhammad Sey (bis 30.06.2022) | 22.05.1999 | |||
18 | Yves Mfumu (ab 21.08.2021) (bis 30.06.2022) | 14.04.1998 | |||
20 | Onur Uzun (bis 30.06.2022) | 12.03.1998 | |||
23 | Amadou Sarr (bis 30.06.2022) | 22.09.1999 | |||
29 | Erik Köhler (bis 30.06.2022) | 02.01.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28.08.2021 15:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.09.2021 18:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 08.09.2021 19:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.09.2021 14:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 15.09.2021 19:30 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.09.2021 15:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 25.09.2021 15:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 03.10.2021 15:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 09.10.2021 15:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.10.2021 15:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.10.2021 15:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.10.2021 15:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.11.2021 15:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.11.2021 15:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 21.11.2021 14:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 28.11.2021 13:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.12.2021 15:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.12.2021 15:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |