Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Brano Arsenovic (bis 30.06.2014) | 12.07.1968 | ||||
Trainer | |||||
Michael Wiesinger (ab 10.11.2009) (bis 06.11.2010) | 27.12.1972 | ||||
Horst Köppel (bis 09.11.2009) | 17.05.1948 | ||||
Co-Trainer | |||||
Henning Bürger (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2011) | 16.12.1969 | ||||
Michael Wiesinger (bis 09.11.2009) | 27.12.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Lutz (bis 30.06.2010) | 25.01.1982 | |||
21 | Marco Sejna (bis 30.06.2010) | 20.03.1972 | |||
27 | Christopher Sommerer (bis 30.06.2012) | 05.03.1991 | |||
28 | Christian Krüger (bis 30.06.2010) | 08.04.1990 | |||
Abwehr | |||||
2 | Tim Pollmann (bis 30.06.2010) | 05.01.1990 | |||
3 | Steven Ruprecht (bis 28.01.2011) | 24.06.1987 | |||
4 | David Pisot (bis 30.06.2012) | 06.07.1987 | |||
5 | Sören Dreßler (bis 30.06.2010) | 26.12.1976 | |||
13 | Michael Wenczel (bis 30.06.2011) | 23.11.1977 | |||
15 | Tobias Fink (bis 30.06.2012) | 11.12.1983 | |||
18 | Moïse Bambara (bis 30.06.2012) | 10.11.1984 | |||
19 | Malte Metzelder (bis 30.06.2014) | 19.05.1982 | |||
20 | Ralf Keidel (bis 30.06.2011) | 06.03.1977 | |||
33 | Ian Joy (ab 22.09.2009) (bis 31.12.2009) | 14.07.1981 | |||
35 | Mathias Wittek (ab 27.01.2010) (bis 30.06.2011) | 30.03.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Stefan Leitl (bis 30.06.2013) | 29.08.1977 | |||
8 | Markus Karl (bis 30.06.2011) | 14.02.1986 | |||
10 | Fabian Gerber (bis 30.06.2013) | 28.11.1979 | |||
11 | Andreas Neuendorf (bis 30.06.2010) | 09.02.1975 | |||
14 | Emin Ismaili (bis 30.06.2010) | 31.05.1982 | |||
16 | Andreas Buchner (bis 30.06.2014) | 15.05.1985 | |||
17 | Robert Fleßers (bis 31.12.2010) | 11.02.1987 | |||
26 | Alexander Buch (bis 30.06.2010) | 12.05.1988 | |||
44 | Patrick Mölzl (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2011) | 28.12.1980 | |||
Sturm | |||||
7 | Ersin Demir (bis 30.06.2010) | 08.12.1977 | |||
9 | Moritz Hartmann (bis 30.06.2018) | 20.06.1986 | |||
22 | Stefan Müller (bis 30.06.2011) | 24.02.1990 | |||
23 | Steffen Wohlfarth (bis 06.01.2011) | 14.09.1983 | |||
24 | Steffen Schneider (bis 31.12.2009) | 09.06.1988 | |||
30 | Robert Braber (bis 30.06.2010) | 09.11.1982 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 14.05.2010 20:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 17.05.2010 20:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |