Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Thomas Köhler (bis 30.06.2014) | 17.06.1967 | ||||
Trainer | |||||
Peter Pacult (ab 18.12.2012) (bis 18.08.2013) | 28.10.1959 | ||||
Steffen Menze (ab 09.12.2012) (bis 17.12.2012) | 28.01.1969 | ||||
Ralf Loose (bis 08.12.2012) | 05.01.1963 | ||||
Co-Trainer | |||||
Nico Däbritz (bis 30.06.2014) | 26.08.1971 | ||||
Torwart | |||||
1 | Markus Scholz (bis 30.06.2015) | 17.05.1988 | |||
13 | Benjamin Kirsten (bis 30.06.2015) | 02.06.1987 | |||
35 | Florian Fromlowitz (bis 30.06.2014) | 02.07.1986 | |||
Abwehr | |||||
2 | Vujadin Savić (bis 30.06.2013) | 01.07.1990 | |||
4 | Cheikh Gueye (bis 30.06.2014) | 30.12.1986 | |||
5 | Romain Brégerie (bis 04.07.2014) | 09.08.1986 | |||
6 | Florian Jungwirth (bis 30.06.2013) | 27.01.1989 | |||
20 | Cüneyt Köz (bis 29.01.2013) | 12.10.1992 | |||
21 | Muhamed Subašić (bis 30.06.2013) | 19.03.1988 | |||
22 | Bjarne Thoelke (bis 30.06.2013) | 11.04.1992 | |||
33 | Jens Möckel (bis 07.08.2012) | 21.02.1988 | |||
37 | Toni Leistner (bis 27.01.2013) | 19.08.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Idir Ouali (bis 30.06.2014) | 21.05.1988 | |||
8 | Filip Trojan (bis 30.06.2014) | 21.02.1983 | |||
11 | Anthony Losilla (bis 16.07.2014) | 10.03.1986 | |||
17 | Lars Jungnickel (bis 30.06.2013) | 31.08.1981 | |||
18 | Tobias Kempe (ab 21.01.2013) (bis 30.06.2014) | 27.06.1989 | |||
19 | Giannis Papadopoulos (bis 30.06.2013) | 09.03.1989 | |||
23 | Denis Streker (ab 30.01.2013) (bis 30.06.2013) | 06.04.1991 | |||
24 | David Solga (bis 30.06.2013) | 16.10.1982 | |||
25 | Robert Koch (bis 20.07.2014) | 26.02.1986 | |||
27 | Sebastian Schuppan (bis 30.06.2014) | 18.07.1986 | |||
28 | Marcel Franke (bis 30.06.2013) | 05.04.1993 | |||
29 | Tobias Jänicke (ab 30.08.2012) (bis 30.06.2013) | 16.03.1989 | |||
38 | Tobias Müller (bis 30.06.2015) | 31.05.1993 | |||
40 | Cristian Fiél (bis 30.06.2015) | 12.03.1980 | |||
Sturm | |||||
9 | Pavel Fořt (bis 30.06.2013) | 26.06.1983 | |||
10 | Mickaël Poté (bis 05.07.2014) | 24.09.1984 | |||
14 | Hasan Pepic (bis 30.01.2013) | 16.03.1993 | |||
30 | Dmitri Chlebosolow (ab 25.01.2013) (bis 30.06.2013) | 07.10.1990 | |||
31 | Petar Slišković (ab 21.08.2012) (bis 28.01.2013) | 21.02.1991 | |||
39 | Lynel Kitambala (ab 27.08.2012) (bis 30.06.2013) | 26.10.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 24.05.2013 20:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 28.05.2013 20:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |