Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Marco Kostmann (bis 30.06.2014) | 12.04.1966 | ||||
Trainer | |||||
Norbert Meier (ab 24.02.2014) (bis 30.06.2016) | 20.09.1958 | ||||
Stefan Krämer (bis 22.02.2014) | 23.03.1967 | ||||
Co-Trainer | |||||
Gino Lettieri (ab 24.02.2014) (bis 30.06.2014) | 23.12.1966 | ||||
Michael Bauer (bis 22.02.2014) | 11.07.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Patrick Platins (bis 30.06.2014) | 19.04.1983 | |||
24 | Stefan Ortega (bis 30.06.2014) | 06.11.1992 | |||
27 | Jarno Peters (bis 30.06.2014) | 25.06.1993 | |||
Abwehr | |||||
2 | Jonas Strifler (bis 30.06.2014) | 30.01.1990 | |||
3 | Dennis Riemer (bis 30.06.2014) | 23.02.1988 | |||
4 | Marcel Appiah (bis 30.06.2014) | 26.03.1988 | |||
5 | Thomas Hübener (bis 30.06.2014) | 25.06.1982 | |||
11 | Stephan Salger (bis 31.08.2020) | 30.01.1990 | |||
14 | Manuel Hornig (bis 30.06.2017) | 18.12.1982 | |||
19 | Felix Burmeister (bis 30.06.2016) | 09.03.1990 | |||
28 | Vujadin Savić (ab 31.01.2014) (bis 30.06.2014) | 01.07.1990 | |||
29 | Arne Feick (ab 02.09.2013) (bis 30.06.2014) | 01.04.1988 | |||
40 | Jerome Propheter (bis 18.01.2014) | 04.06.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
Nuri Konak (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 25.04.1994 | ||||
6 | Tom Schütz (bis 30.06.2020) | 20.01.1988 | |||
7 | Marc Lorenz (bis 30.06.2015) | 18.07.1988 | |||
8 | Tim Jerat (bis 30.06.2014) | 05.03.1982 | |||
16 | Philipp Riese (bis 30.06.2014) | 12.11.1989 | |||
17 | Oliver Petersch (bis 08.10.2014) | 26.04.1989 | |||
20 | Jan Fießer (bis 30.06.2014) | 02.01.1987 | |||
21 | Patrick Schönfeld (bis 30.06.2014) | 21.06.1989 | |||
22 | Bashkim Renneke (bis 21.07.2015) | 10.12.1992 | |||
22 | Philipp Heithölter (bis 30.06.2014) | 28.08.1982 | |||
23 | Pascal Schmidt (bis 30.06.2014) | 17.01.1992 | |||
25 | Patrick Mainka (bis 30.06.2014) | 06.11.1994 | |||
29 | Nuri Konak (bis 01.09.2013) | 25.04.1994 | |||
32 | Khalil Kleit (bis 30.06.2014) | 06.05.1994 | |||
37 | Christian Müller (bis 30.06.2016) | 28.02.1984 | |||
Sturm | |||||
9 | Fabian Klos (bis 30.06.2024) | 02.12.1987 | |||
10 | Kacper Przybyłko (ab 06.01.2014) (bis 30.06.2014) | 25.03.1993 | |||
10 | Pascal Testroet (bis 29.08.2013) | 26.09.1990 | |||
13 | Johannes Rahn (bis 30.06.2014) | 16.01.1986 | |||
15 | Anass Achahbar (ab 22.08.2013) (bis 30.06.2014) | 13.01.1994 | |||
18 | Francky Sembolo (bis 14.01.2014) | 09.08.1985 | |||
30 | Sebastian Hille (bis 30.06.2015) | 19.10.1980 | |||
31 | Sebastian Glasner (bis 26.08.2013) | 06.05.1985 | |||
33 | Erdogan Yesilyurt (bis 14.08.2013) | 06.11.1993 | |||
35 | Ben Sahar (ab 21.01.2014) (bis 30.06.2014) | 10.08.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 16.05.2014 20:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 19.05.2014 20:30 Uhr |
2 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |