Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Dimo Wache (bis 30.06.2014) | 01.11.1973 | ||||
Trainer | |||||
Dirk Schuster (bis 30.06.2016) | 29.12.1967 | ||||
Co-Trainer | |||||
Sascha Franz (bis 30.06.2015) | 16.01.1974 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jan Zimmermann (bis 30.06.2014) | 19.04.1985 | |||
28 | David Salfeld (bis 30.06.2014) | 02.11.1990 | |||
30 | Steven Braunsdorf (ab 29.01.2014) (bis 30.06.2014) | 24.01.1992 | |||
Abwehr | |||||
2 | Julian Ratei (bis 30.06.2014) | 12.07.1988 | |||
3 | Michael Stegmayer (bis 30.06.2016) | 12.01.1985 | |||
4 | Aytaç Sulu (bis 11.01.2019) | 11.12.1985 | |||
5 | Benjamin Gorka (bis 30.06.2017) | 15.04.1984 | |||
15 | Benjamin Maas (bis 30.06.2014) | 23.01.1989 | |||
19 | Josip Landeka (ab 29.01.2014) (bis 01.07.2014) | 20.04.1987 | |||
22 | Aaron Berzel (ab 31.08.2013) (bis 13.01.2015) | 29.05.1992 | |||
26 | Serkan Firat (bis 30.06.2016) | 02.05.1994 | |||
29 | Mario Barusic (ab 22.11.2013) (bis 30.06.2014) | 08.06.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Julius Biada (bis 31.12.2014) | 03.11.1992 | |||
8 | Jérôme Gondorf (bis 30.06.2017) | 26.06.1988 | |||
8 | Musa Karli (bis 01.08.2013) | 27.01.1990 | |||
10 | Elton da Costa (bis 30.06.2014) | 15.12.1979 | |||
14 | Uwe Hesse (bis 30.06.2014) | 16.12.1987 | |||
17 | Hanno Behrens (bis 30.06.2015) | 26.03.1990 | |||
18 | Danny Latza (bis 06.07.2013) | 07.12.1989 | |||
19 | Marc Schnier (bis 02.09.2013) | 07.02.1991 | |||
20 | Marcel Heller (bis 30.06.2017) | 12.02.1986 | |||
21 | Sandro Sirigu (bis 30.06.2016) | 07.10.1988 | |||
23 | Benjamin Baier (bis 30.06.2014) | 23.07.1988 | |||
25 | Nikola Mladenovic (bis 29.01.2014) | 16.06.1992 | |||
27 | Milan Ivana (ab 29.07.2013) (bis 30.06.2016) | 26.11.1983 | |||
Sturm | |||||
7 | Marco Sailer (bis 30.06.2016) | 16.11.1985 | |||
9 | Dominik Stroh-Engel (bis 30.06.2017) | 27.11.1985 | |||
11 | Markus Ziereis (ab 03.01.2014) (bis 30.06.2014) | 26.08.1992 | |||
13 | Rudi Hübner (bis 21.01.2014) | 15.06.1986 | |||
18 | Dennis Schmidt (bis 20.01.2014) | 18.04.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 16.05.2014 20:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 19.05.2014 20:30 Uhr |
2 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |