Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karsten Neitzel (bis 16.08.2016) | 17.12.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Maximilian Riedmüller (bis 30.06.2015) | 04.01.1988 | |||
12 | Chris Kröhnert (bis 30.06.2015) | 09.02.1995 | |||
18 | Kenneth Kronholm (bis 07.05.2019) | 14.10.1985 | |||
25 | Niklas Jakusch (bis 30.06.2016) | 20.12.1989 | |||
Abwehr | |||||
3 | Patrick Auracher (ab 22.09.2014) (bis 30.06.2015) | 04.01.1990 | |||
4 | Manuel Hartmann (bis 30.06.2016) | 26.03.1984 | |||
7 | Patrick Kohlmann (bis 30.06.2017) | 25.02.1983 | |||
13 | Marlon Krause (bis 30.06.2016) | 01.09.1990 | |||
17 | Fabian Wetter (bis 30.06.2015) | 30.03.1989 | |||
19 | Patrick Herrmann (bis 29.01.2019) | 16.03.1988 | |||
29 | Hauke Wahl (bis 24.08.2015) | 15.04.1994 | |||
32 | Marcel Kohn (bis 30.06.2015) | 11.01.1995 | |||
33 | Kevin Schulze (bis 30.08.2014) | 25.01.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Tim Danneberg (bis 31.08.2014) | 23.04.1986 | |||
11 | Rafael Kazior (bis 30.06.2015) | 07.02.1983 | |||
14 | Maik Kegel (bis 30.06.2016) | 08.12.1989 | |||
15 | Fabian Arndt (bis 30.06.2015) | 08.09.1995 | |||
16 | Mikkel Vendelbo (bis 30.06.2015) | 15.08.1987 | |||
21 | Tim Siedschlag (bis 30.06.2020) | 26.09.1987 | |||
23 | René Guder (bis 30.06.2016) | 06.09.1994 | |||
26 | Patrick Breitkreuz (bis 30.06.2015) | 18.01.1992 | |||
27 | Marcel Gebers (bis 30.06.2015) | 05.06.1986 | |||
31 | Finn Wirlmann (bis 30.06.2016) | 18.07.1996 | |||
Sturm | |||||
9 | Manuel Schäffler (bis 30.06.2016) | 06.02.1989 | |||
10 | Saliou Sané (ab 13.07.2014) (bis 30.06.2015) | 19.07.1992 | |||
20 | Marc Heider (bis 30.06.2016) | 18.05.1986 | |||
22 | Fiete Sykora (bis 30.06.2015) | 16.09.1982 | |||
24 | Jaroslaw Lindner (bis 30.06.2015) | 28.06.1988 | |||
35 | George Kelbel (bis 13.07.2014) | 06.08.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 29.05.2015 20:30 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 02.06.2015 20:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |