Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Torsten Fröhling (ab 17.02.2015) (bis 06.10.2015) | 24.08.1966 | ||||
Markus von Ahlen (ab 24.09.2014) (bis 17.02.2015) | 01.01.1971 | ||||
Ricardo Moniz (bis 24.09.2014) | 17.06.1964 | ||||
Co-Trainer | |||||
Filip Tapalovic (ab 08.10.2014) (bis 30.06.2015) | 22.10.1976 | ||||
Torwart | |||||
1 | Gábor Király (bis 27.08.2014) | 01.04.1976 | |||
22 | Michael Netolitzky (bis 30.06.2016) | 12.01.1994 | |||
24 | Stefan Ortega (bis 30.06.2017) | 06.11.1992 | |||
30 | Vitus Eicher (bis 30.06.2015) | 05.11.1990 | |||
Abwehr | |||||
2 | Moritz Volz (bis 30.06.2015) | 21.01.1983 | |||
3 | Grzegorz Wojtkowiak (bis 08.01.2015) | 26.01.1984 | |||
4 | Kai Bülow (bis 30.06.2017) | 31.05.1986 | |||
5 | Guillermo Vallori (bis 30.06.2016) | 24.06.1982 | |||
17 | Jannik Bandowski (ab 31.01.2015) (bis 30.06.2016) | 30.03.1994 | |||
17 | Sebastian Hertner (bis 20.01.2015) | 02.05.1991 | |||
18 | Martin Angha (ab 01.09.2014) (bis 30.06.2015) | 22.01.1994 | |||
21 | Markus Steinhöfer (bis 01.02.2015) | 07.03.1986 | |||
25 | Gary Kagelmacher (ab 02.07.2014) (bis 30.06.2016) | 21.04.1988 | |||
26 | Christopher Schindler (bis 30.06.2016) | 29.04.1990 | |||
32 | Maximilian Wittek (bis 30.06.2015) | 21.08.1995 | |||
39 | Vladimír Kováč (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2016) | 29.04.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Dominik Stahl (bis 30.06.2016) | 20.08.1988 | |||
7 | Daylon Claasen (bis 30.06.2017) | 28.01.1990 | |||
8 | Anthony Annan (ab 26.01.2015) (bis 30.06.2015) | 21.07.1986 | |||
10 | Edu Bedia (bis 13.07.2015) | 23.03.1989 | |||
11 | Daniel Adlung (bis 30.06.2017) | 01.10.1987 | |||
13 | Ilie Sanchez (bis 31.08.2015) | 21.11.1990 | |||
14 | Marin Tomasov (bis 22.01.2015) | 31.08.1987 | |||
20 | Valdet Rama (ab 01.09.2014) (bis 30.06.2016) | 20.11.1987 | |||
20 | Stefan Wannenwetsch (bis 24.07.2014) | 19.01.1992 | |||
28 | Julian Weigl (bis 30.06.2015) | 08.09.1995 | |||
29 | Yannick Stark (bis 01.02.2015) | 28.10.1990 | |||
Sturm | |||||
8 | Leonardo (bis 25.11.2014) | 09.03.1983 | |||
9 | Rodri (ab 01.09.2014) (bis 03.08.2015) | 06.06.1990 | |||
14 | Krisztián Simon (ab 02.02.2015) (bis 30.06.2017) | 10.06.1991 | |||
16 | Stephan Hain (bis 30.06.2016) | 27.09.1988 | |||
19 | Rubin Okotie (bis 30.06.2016) | 06.06.1987 | |||
23 | Bobby Wood (bis 02.02.2015) | 15.11.1992 | |||
27 | Marius Wolf (bis 07.01.2016) | 27.05.1995 | |||
33 | Korbinian Vollmann (bis 19.01.2016) | 27.10.1993 | |||
34 | Fejsal Mulić (bis 19.01.2016) | 03.10.1994 | |||
verliehen | |||||
Sebastian Hertner (ab 20.01.2015) (bis 30.06.2015) | 02.05.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 29.05.2015 20:30 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 02.06.2015 20:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |