Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Sven Beuckert (bis 05.07.2020) | 12.12.1973 | ||||
Trainer | |||||
Ilija Gruev (ab 03.11.2015) (bis 01.10.2018) | 30.10.1969 | ||||
Gino Lettieri (bis 02.11.2015) | 23.12.1966 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Ratajczak (bis 30.06.2016) | 16.04.1982 | |||
22 | Maurice Schumacher (bis 30.06.2016) | 14.03.1994 | |||
30 | Marcel Lenz (bis 30.06.2017) | 03.05.1991 | |||
39 | Timothy Dieng (ab 01.02.2016) (bis 30.06.2016) | 23.11.1994 | |||
Abwehr | |||||
Lasha Dvali (ab 31.08.2015) (bis 31.12.2015) | 14.05.1995 | ||||
2 | Matthias Kühne (bis 30.06.2016) | 27.09.1987 | |||
3 | Enis Hajri (bis 30.06.2019) | 06.03.1983 | |||
4 | Dustin Bomheuer (bis 30.06.2019) | 17.04.1991 | |||
5 | Branimir Bajić (bis 30.06.2018) | 19.10.1979 | |||
21 | Rolf Feltscher (bis 30.06.2016) | 06.10.1990 | |||
25 | Thomas Meißner (bis 30.06.2016) | 26.03.1991 | |||
27 | Dan-Patrick Poggenberg (bis 30.06.2018) | 28.03.1992 | |||
35 | Gianluca Hossmann (bis 30.06.2016) | 25.03.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Martin Dausch (bis 30.06.2017) | 04.03.1986 | |||
7 | Sascha Dum (bis 23.08.2015) | 03.07.1986 | |||
9 | Pierre De Wit (bis 30.06.2016) | 26.09.1987 | |||
13 | Zlatko Janjić (bis 06.02.2018) | 07.05.1986 | |||
14 | Tim Albutat (bis 30.06.2016) | 23.09.1992 | |||
15 | Erik Wille (bis 20.10.2015) | 28.03.1993 | |||
17 | Kevin Wolze (bis 30.06.2019) | 09.03.1990 | |||
19 | Nico Klotz (bis 30.06.2018) | 20.09.1986 | |||
20 | Dennis Grote (bis 30.06.2016) | 09.08.1986 | |||
23 | James Holland (ab 25.07.2015) (bis 30.06.2016) | 15.05.1989 | |||
24 | Dominik Behr (bis 30.06.2016) | 26.01.1996 | |||
28 | Steffen Bohl (bis 30.06.2016) | 28.12.1983 | |||
38 | Barış Özbek (ab 01.02.2016) (bis 30.06.2016) | 14.09.1986 | |||
Sturm | |||||
Yusupha Yaffa (ab 23.09.2015) (bis 30.06.2017) | 31.12.1996 | ||||
7 | Tomané (ab 27.01.2016) (bis 30.06.2016) | 23.10.1992 | |||
8 | Thomas Bröker (bis 11.01.2018) | 22.01.1985 | |||
10 | Kingsley Onuegbu (bis 30.06.2018) | 05.03.1986 | |||
11 | Stanislav Iljutcenko (bis 30.06.2019) | 13.08.1990 | |||
15 | Victor Obinna (ab 09.09.2015) (bis 30.06.2016) | 25.03.1987 | |||
16 | Andreas Wiegel (bis 30.06.2016) | 21.07.1991 | |||
18 | Simon Brandstetter (bis 30.06.2016) | 02.05.1990 | |||
26 | Ahmet Engin (bis 30.06.2018) | 09.08.1996 | |||
33 | Kevin Scheidhauer (bis 30.06.2016) | 13.02.1992 | |||
36 | Giorgi Tschanturia (ab 23.09.2015) (bis 30.06.2016) | 11.04.1993 | |||
verliehen | |||||
Fabian Schnellhardt (bis 30.06.2016) | 12.01.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 20.05.2016 19:10 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 24.05.2016 19:10 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |