Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Achim Beierlorzer (ab 26.06.2017) (bis 30.06.2019) | 20.11.1967 | ||||
Heiko Herrlich (bis 26.06.2017) | 03.12.1971 | ||||
Torwart | |||||
1 | Philipp Pentke (bis 30.06.2019) | 01.05.1985 | |||
26 | Bastian Lerch (bis 30.06.2018) | 26.03.1996 | |||
Abwehr | |||||
4 | Thomas Paulus (bis 30.06.2017) | 14.03.1982 | |||
5 | Ali Odabas (bis 30.06.2017) | 20.10.1993 | |||
7 | Marcel Hofrath (bis 30.06.2018) | 22.03.1993 | |||
16 | Markus Palionis (bis 30.06.2021) | 12.05.1987 | |||
28 | Sebastian Nachreiner (bis 30.06.2023) | 23.11.1988 | |||
33 | Robin Urban (bis 30.06.2017) | 13.04.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Benedikt Saller (ab 10.08.2016) | 22.09.1992 | |||
8 | Andreas Geipl (bis 30.06.2020) | 21.04.1992 | |||
10 | Marvin Knoll (bis 30.06.2018) | 05.12.1990 | |||
13 | Sven Kopp (bis 06.01.2019) | 17.02.1995 | |||
17 | Oliver Hein (bis 30.06.2019) | 22.03.1990 | |||
18 | Marc Lais (bis 11.08.2020) | 04.02.1991 | |||
20 | Kolja Pusch (bis 30.06.2017) | 12.02.1993 | |||
21 | Daniel Schöpf (bis 30.06.2017) | 09.01.1990 | |||
24 | André Luge (bis 30.06.2017) | 08.02.1991 | |||
25 | Erik Thommy (bis 30.06.2017) | 20.08.1994 | |||
31 | Uwe Hesse (bis 30.06.2018) | 16.12.1987 | |||
32 | Michael Faber (bis 30.06.2017) | 12.05.1995 | |||
Sturm | |||||
9 | Jann-Christopher George (bis 03.01.2022) | 31.07.1992 | |||
11 | Markus Ziereis (bis 09.08.2017) | 26.08.1992 | |||
15 | Marco Grüttner (bis 30.06.2020) | 17.10.1985 | |||
19 | Patrik Džalto (bis 30.06.2017) | 19.02.1997 | |||
27 | Kevin Hoffmann (bis 30.06.2018) | 06.06.1995 | |||
34 | Haris Hyseni (bis 30.06.2017) | 14.09.1992 | |||
verliehen | |||||
Alexander Nandzik (bis 16.01.2020) | 12.09.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 26.05.2017 18:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 30.05.2017 18:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |