Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Otto Rehhagel (ab 16.06.1976) (bis 30.04.1978) | 09.08.1938 | ||||
Horst Buhtz (ab 31.01.1976) (bis 15.06.1976) | 21.09.1923 | ||||
Otto Knefler (bis 29.01.1976) | 05.09.1923 | ||||
Torwart | |||||
Horst Bertram (bis 30.06.1983) | 16.11.1948 | ||||
Willi Brock (bis 30.06.1976) | 08.04.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Lothar Huber (bis 30.06.1987) | 05.05.1952 | ||||
Hans-Joachim Wagner (bis 30.06.1983) | 31.01.1955 | ||||
Friedhelm Schwarze (bis 30.06.1977) | 30.12.1953 | ||||
Ernst Savkovic (bis 30.06.1976) | 23.08.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Mirko Votava (bis 30.06.1982) | 25.04.1956 | ||||
Klaus Ackermann (bis 30.06.1979) | 20.03.1946 | ||||
Egwin Wolf (bis 30.06.1979) | 28.01.1951 | ||||
Helmut Nerlinger (bis 30.06.1978) | 27.02.1948 | ||||
Gerd Kasperski (bis 30.06.1977) | 25.12.1949 | ||||
Zoltán Varga (bis 30.06.1976) | 01.01.1945 | ||||
Holger Kammann (bis 30.06.1976) | |||||
Sturm | |||||
Peter Geyer (bis 31.08.1981) | 11.12.1952 | ||||
Wolfgang Vöge (bis 30.06.1980) | 15.09.1955 | ||||
Burkhard Segler (bis 31.10.1979) | 05.03.1951 | ||||
Hans-Werner Hartl (bis 30.09.1977) | 10.11.1946 | ||||
Hans-Gerd Schildt (bis 30.06.1977) | 12.06.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 17.06.1976 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.06.1976 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |