Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karlheinz Feldkamp (bis 30.06.1978) | 02.06.1934 | ||||
Torwart | |||||
Uli Stein (bis 30.06.1980) | 23.10.1954 | ||||
Gerd Siese (bis 30.06.1977) | 05.01.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Eduard Angele (bis 30.06.1982) | 10.12.1951 | ||||
Hans-Werner Moors (bis 30.06.1980) | 24.07.1950 | ||||
Manfred Wolf (bis 30.06.1978) | 13.01.1949 | ||||
Wolfgang Berg (bis 31.12.1977) | 10.05.1951 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Pohl (bis 30.06.1985) | 30.12.1954 | ||||
Norbert Eilenfeldt (bis 30.06.1981) | 17.02.1956 | ||||
Roland Peitsch (bis 30.06.1981) | 01.09.1949 | ||||
Karl-Hermann Eickhoff (bis 30.06.1978) | 28.11.1954 | ||||
Wolfgang Mittendorf (bis 14.08.1977) | 29.04.1953 | ||||
Jonny Hey (bis 30.06.1977) | 21.09.1949 | ||||
Thomas Ellenberg (bis 30.06.1977) | 09.11.1957 | ||||
Sturm | |||||
Christian Sackewitz (ab 21.11.1976) (bis 30.06.1981) | 11.12.1955 | ||||
Wolfgang Schilling (bis 30.06.1978) | 09.06.1955 | ||||
Ewald Lienen (bis 30.06.1977) | 28.11.1953 | ||||
Harry Erhart (bis 30.06.1977) | 03.07.1953 | ||||
Norbert Siefke (bis 30.06.1977) | 18.07.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 29.05.1977 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.06.1977 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.06.1977 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |