Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Buhtz (ab 21.10.1978) (bis 30.06.1981) | 21.09.1923 | ||||
Siegfried Melzig (bis 20.10.1978) | 12.07.1940 | ||||
Torwart | |||||
Paul Hesselbach (bis 30.06.1982) | 06.07.1951 | ||||
Manfred Kroke (bis 30.06.1981) | 18.10.1941 | ||||
Abwehr | |||||
Ludger van de Loo (bis 30.06.1988) | 14.03.1959 | ||||
Norbert Brinkmann (bis 30.06.1987) | 16.06.1952 | ||||
Michael van de Loo (bis 30.06.1983) | 01.06.1957 | ||||
Paul Hahn (bis 30.06.1981) | 16.01.1949 | ||||
Jens Steffensen (bis 30.06.1980) | 04.08.1950 | ||||
Dieter Schwabe (bis 30.06.1979) | 12.09.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Franz Raschid (bis 30.06.1988) | 18.10.1954 | ||||
Ludwig Lurz (bis 30.06.1981) | 01.01.1945 | ||||
Friedhelm Funkel (bis 30.06.1980) | 10.12.1953 | ||||
Heinz Mostert (bis 30.06.1980) | 29.08.1949 | ||||
Wolfgang Lüttges (bis 31.10.1979) | 01.08.1950 | ||||
Hans-Jürgen Wloka (bis 30.06.1979) | 12.09.1951 | ||||
Ulrich Fohles (bis 30.06.1979) | 30.05.1960 | ||||
Uwe Finnern (bis 15.11.1978) | 02.04.1952 | ||||
Sturm | |||||
Jan Mattsson (bis 30.06.1981) | 17.04.1951 | ||||
Ralf Heym (bis 30.06.1981) | 19.11.1958 | ||||
Walter Hoffmann (bis 30.06.1980) | 09.05.1952 | ||||
Willi Götz (bis 30.06.1979) | 20.09.1947 | ||||
Hans-Peter Mentzel (bis 30.06.1979) | 07.09.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 14.06.1979 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.06.1979 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |