Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rolf Schafstall (bis 30.06.1981) | 22.02.1937 | ||||
Torwart | |||||
Detlef Schneider (bis 30.06.1981) | 31.10.1958 | ||||
Fritz Herrndorf (bis 30.06.1980) | 28.02.1950 | ||||
Abwehr | |||||
Dietmar Klinger (bis 30.06.1983) | 08.01.1958 | ||||
Matthias Herget (bis 30.06.1982) | 14.11.1955 | ||||
Vlado Saric (bis 30.06.1980) | 27.11.1945 | ||||
Eckhard Berlau-Kirschstein (bis 30.06.1980) | 05.07.1953 | ||||
Detlef Wiemers (bis 30.06.1980) | 15.07.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Karl-Heinz Gundersdorff (bis 30.06.1984) | 25.12.1957 | ||||
Jürgen Kaminsky (bis 30.06.1983) | 07.12.1957 | ||||
Detlef Drescher (bis 30.06.1981) | 15.10.1955 | ||||
Siegfried Bönighausen (bis 30.06.1980) | 20.03.1955 | ||||
Manfred Mannebach (bis 30.06.1980) | 14.07.1954 | ||||
Dieter Bartel (bis 30.06.1980) | 15.10.1951 | ||||
Sturm | |||||
Jürgen Sekula (bis 30.06.1982) | 02.05.1958 | ||||
Urban Klausmann (bis 30.06.1981) | 29.06.1952 | ||||
Karlheinz Meininger (bis 30.06.1981) | 01.02.1953 | ||||
Ente Lippens (bis 30.06.1981) | 10.11.1945 | ||||
Frank Mill (bis 30.06.1981) | 23.07.1958 | ||||
Karl-Heinz Diemand (bis 30.06.1981) | 05.11.1954 | ||||
Frank Beyer (bis 30.06.1980) | 18.10.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.06.1980 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 13.06.1980 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |