Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Kurt Geinzer (ab 20.05.1982) (bis 30.06.1982) | 03.07.1948 | ||||
Franz Brungs (bis 19.05.1982) | 04.12.1936 | ||||
Torwart | |||||
Uli Schauberger (bis 30.06.1984) | 23.12.1958 | ||||
Wilfried Kohls (bis 30.06.1982) | 12.10.1950 | ||||
Abwehr | |||||
Gerd Paulus (bis 30.06.1989) | 31.12.1953 | ||||
Michael Grünewald (bis 30.06.1988) | 29.08.1958 | ||||
Michael Kutzop (bis 30.06.1984) | 24.03.1955 | ||||
Wolfgang Rothe (bis 30.06.1984) | 15.10.1953 | ||||
Kurt Geinzer (bis 30.06.1983) | 03.07.1948 | ||||
Wolfgang Kraus (bis 30.06.1983) | 28.03.1962 | ||||
Bernd Walz (bis 30.06.1983) | 15.10.1957 | ||||
Claus Mensinger (bis 30.06.1982) | 31.07.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Uwe Höfer (bis 30.06.1985) | 21.07.1959 | ||||
Günter Franusch (bis 30.11.1984) | 27.02.1959 | ||||
Franz Michelberger (bis 30.06.1984) | 28.08.1955 | ||||
Uwe Bein (bis 30.06.1984) | 26.09.1960 | ||||
Thomas Martin (bis 30.06.1984) | 10.01.1958 | ||||
Klaus Hofmann (bis 30.06.1984) | 05.12.1957 | ||||
Göran Blaum (bis 30.06.1982) | 05.12.1961 | ||||
Hans-Peter Knecht (bis 30.06.1982) | 12.04.1960 | ||||
Sturm | |||||
Martin Kubosch (bis 30.06.1986) | 01.06.1960 | ||||
Rudolf Sandner (bis 30.06.1985) | 25.10.1958 | ||||
Walter Krause (bis 30.06.1984) | 08.05.1953 | ||||
Wolfgang Trumpf (bis 30.06.1982) | 02.08.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 04.06.1982 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 09.06.1982 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |