Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Klimaschefski (bis 11.04.1986) | 11.12.1938 | ||||
Torwart | |||||
Carsten Hallmann (bis 30.06.1987) | 11.10.1961 | ||||
Wolfgang Kellner (bis 30.06.1986) | 14.04.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Norbert Schlegel (bis 30.06.1990) | 09.03.1961 | ||||
Detsi Kruszyński (bis 30.06.1987) | 14.10.1960 | ||||
Walter Müller (bis 30.06.1987) | 28.03.1954 | ||||
Michael Nushöhr (bis 30.06.1985) | 14.08.1962 | ||||
Reinhard Brendel (bis 30.06.1985) | 21.12.1956 | ||||
Ernst Traser (bis 30.06.1985) | 04.01.1953 | ||||
Kurt Knoll (bis 30.06.1985) | 16.07.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Guido Szesni (bis 30.06.1990) | 30.06.1959 | ||||
Stefan Jambo (bis 30.06.1986) | 02.08.1958 | ||||
Michael Blättel (bis 30.06.1986) | 29.09.1960 | ||||
Sascha Jusufi (bis 30.06.1986) | 20.01.1963 | ||||
Jean-Santos Muntubila (bis 30.06.1986) | 20.12.1958 | ||||
Michael Kuntze (ab 01.11.1984) (bis 30.06.1985) | 08.06.1958 | ||||
Sturm | |||||
Herbert Demange (bis 30.06.1987) | 24.05.1959 | ||||
Norbert Hönnscheidt (bis 30.06.1987) | 03.11.1960 | ||||
Wolfgang Seel (bis 12.04.1986) | 21.06.1948 | ||||
Pierre Dickert (bis 30.06.1985) | 03.08.1960 | ||||
Egbert Zimmermann (bis 30.09.1984) | 19.02.1962 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 13.06.1985 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 17.06.1985 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |