Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd Roggensack (bis 15.02.1986) | 05.10.1941 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Kneib (bis 30.06.1993) | 20.11.1952 | ||||
Dirk Hellmann (bis 30.06.1991) | 31.08.1966 | ||||
Reiner Wilk (bis 30.06.1985) | 22.11.1963 | ||||
Michael Richter (bis 30.06.1985) | 02.12.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Andreas Ellguth (bis 30.06.1988) | 28.08.1964 | ||||
Thomas Helmer (bis 30.06.1986) | 21.04.1965 | ||||
Horst Wohlers (bis 30.06.1986) | 06.08.1949 | ||||
Franco Foda (bis 15.09.1985) | 23.04.1966 | ||||
Norbert Dronia (bis 30.06.1985) | 19.10.1957 | ||||
Dirk Hupe (bis 30.06.1985) | 29.05.1957 | ||||
Detlef Schnier (bis 30.06.1985) | 05.08.1956 | ||||
Volker Kemper (bis 30.06.1985) | 06.10.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Helmut Schröder (bis 30.06.1988) | 01.03.1958 | ||||
Ulrich Büscher (bis 30.06.1987) | 20.10.1958 | ||||
Pasi Rautiainen (bis 30.06.1986) | 18.07.1961 | ||||
Ronny Borchers (bis 30.06.1985) | 10.08.1957 | ||||
Wolfgang Pohl (bis 30.06.1985) | 30.12.1954 | ||||
Stefan Kühlhorn (bis 30.06.1985) | 07.12.1961 | ||||
Jörg Breski (bis 30.06.1985) | 28.05.1963 | ||||
Michael Butz (bis 30.06.1985) | 25.12.1965 | ||||
Eftimios Kompodietas (bis 30.06.1985) | 03.02.1965 | ||||
Sturm | |||||
Kazuo Ozaki (bis 30.06.1988) | 07.03.1960 | ||||
Stefan Pater (bis 30.06.1986) | 31.10.1960 | ||||
Stefan Butz (bis 30.06.1985) | 13.09.1962 | ||||
Siegfried Reich (bis 30.06.1985) | 29.09.1959 | ||||
Matthias Westerwinter (bis 30.06.1985) | 28.09.1963 | ||||
Dr. Jörg Weber (bis 30.06.1985) | 28.08.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 13.06.1985 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 17.06.1985 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |