Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Reinhard Saftig (ab 20.04.1986) (bis 30.06.1988) | 23.01.1952 | ||||
Pál Csernai (bis 20.04.1986) | 21.10.1932 | ||||
Co-Trainer | |||||
Reinhard Saftig (bis 19.04.1986) | 23.01.1952 | ||||
Torwart | |||||
Rolf Meyer (bis 30.06.1991) | 03.10.1955 | ||||
Eike Immel (bis 30.06.1986) | 27.11.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Günter Kutowski (bis 30.06.1993) | 02.08.1965 | ||||
Bernd Storck (bis 30.06.1989) | 25.01.1963 | ||||
Dirk Hupe (bis 30.06.1988) | 29.05.1957 | ||||
Lothar Huber (bis 30.06.1987) | 05.05.1952 | ||||
Andreas Hahn (bis 30.06.1987) | 06.09.1966 | ||||
Ralf Loose (bis 30.06.1986) | 05.01.1963 | ||||
Mittelfeld | |||||
Michael Lusch (bis 30.06.1993) | 16.06.1964 | ||||
Michael Zorc (bis 30.06.1993) | 25.08.1962 | ||||
Frank Pagelsdorf (bis 31.12.1988) | 05.02.1958 | ||||
Marcel Răducanu (bis 30.06.1988) | 21.10.1954 | ||||
Ingo Anderbrügge (bis 30.06.1988) | 02.01.1964 | ||||
Uli Bittcher (bis 30.06.1987) | 10.09.1957 | ||||
Meinolf Koch (bis 30.06.1986) | 12.07.1957 | ||||
Wolfgang Schüler (bis 30.06.1986) | 17.02.1958 | ||||
Tadeusz Krafft (bis 30.06.1986) | 02.07.1961 | ||||
Sturm | |||||
Daniel Simmes (bis 30.06.1988) | 12.08.1966 | ||||
Werner Dreßel (bis 30.06.1986) | 30.08.1958 | ||||
Horst Hrubesch (bis 30.06.1986) | 17.04.1951 | ||||
Jürgen Wegmann (bis 30.06.1986) | 31.03.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 13.05.1986 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 19.05.1986 19:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 30.05.1986 00:00 Uhr |
8 : 0 |
Schema Vergleich |