Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willi Reimann (bis 10.11.1987) | 24.12.1949 | ||||
Co-Trainer | |||||
Helmut Schulte (bis 10.11.1987) | 14.09.1957 | ||||
Torwart | |||||
Volker Ippig (bis 30.06.1992) | 28.01.1963 | ||||
1 | Klaus Thomforde (bis 30.06.2000) | 01.12.1962 | |||
Abwehr | |||||
André Trulsen (bis 30.06.1991) | 28.05.1965 | ||||
Jens Duve (bis 30.06.1991) | 25.09.1962 | ||||
Reinhard Kock (bis 30.06.1989) | 04.09.1958 | ||||
Dietmar Demuth (bis 30.06.1988) | 14.01.1955 | ||||
Ronald Lotz (bis 30.06.1987) | 21.09.1966 | ||||
Jürgen Roloff (bis 30.06.1987) | 04.08.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Michael Dahms (bis 30.06.1991) | 22.12.1956 | ||||
Dirk Zander (bis 30.06.1991) | 13.05.1965 | ||||
Hans-Jürgen Bargfrede (bis 31.12.1989) | 10.03.1959 | ||||
Stefan Studer (bis 30.06.1988) | 30.01.1964 | ||||
Jens Beermann (bis 30.06.1988) | 04.05.1959 | ||||
Thorsten Koy (bis 30.06.1988) | 20.10.1964 | ||||
Reenald Koch (bis 30.06.1987) | 19.12.1958 | ||||
3 | Jürgen Gronau (bis 30.06.1997) | 25.08.1962 | |||
Sturm | |||||
André Golke (bis 30.06.1991) | 15.08.1964 | ||||
Rüdiger Wenzel (bis 30.06.1990) | 03.06.1953 | ||||
Franz Gerber (bis 30.06.1988) | 27.11.1953 | ||||
Fred Klaus (bis 30.06.1988) | 27.02.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 21.06.1987 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.06.1987 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |