Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Felix Latzke (bis 16.11.1988) | 01.02.1942 | ||||
Co-Trainer | |||||
Günter Sebert (bis 16.11.1988) | 29.05.1948 | ||||
Torwart | |||||
Andreas Clauß (bis 30.06.1997) | 13.01.1969 | ||||
Uwe Zimmermann (bis 30.06.1990) | 11.02.1962 | ||||
Valentin Herr (bis 30.06.1989) | 11.07.1957 | ||||
Abwehr | |||||
Roland Dickgießer (bis 30.06.1994) | 09.11.1960 | ||||
Dimitrios Tsionanis (bis 30.06.1991) | 31.08.1961 | ||||
Zvezdan Cvetković (ab 15.09.1987) (bis 30.06.1990) | 18.04.1960 | ||||
Manfred Bockenfeld (bis 30.06.1989) | 23.07.1960 | ||||
Ulf Quaisser (bis 30.06.1989) | 12.10.1962 | ||||
Dieter Finke (bis 30.06.1989) | 11.03.1960 | ||||
Frank Ockert (bis 31.12.1988) | 08.11.1968 | ||||
Alfred Schön (bis 30.06.1988) | 12.01.1962 | ||||
Rainer Scholz (bis 30.09.1987) | 03.09.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jochen Müller (bis 30.06.1991) | 18.04.1963 | ||||
Günter Güttler (bis 30.06.1990) | 31.05.1961 | ||||
Peter Lux (bis 30.06.1990) | 04.10.1962 | ||||
Martin Trieb (bis 31.12.1989) | 23.09.1961 | ||||
Werner Heck (bis 30.06.1988) | 21.04.1955 | ||||
Jörg Neun (bis 30.11.1987) | 07.05.1966 | ||||
Sturm | |||||
Gerd Dais (bis 30.06.1992) | 11.08.1963 | ||||
Karl-Heinz Bührer (bis 30.06.1990) | 20.10.1959 | ||||
Frank Lippmann (bis 31.12.1988) | 23.04.1961 | ||||
Frank Schmöller (ab 01.09.1987) (bis 15.09.1988) | 21.08.1966 | ||||
Bernd Klotz (bis 30.06.1988) | 08.09.1958 | ||||
Bo Elvar Jørgensen (bis 30.06.1988) | 20.02.1963 | ||||
Alfred Roscher (ab 01.01.1988) (bis 30.06.1988) | 11.11.1959 | ||||
Henrik Eichenauer (bis 31.12.1987) | 07.07.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 02.06.1988 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 05.06.1988 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 09.06.1988 00:00 Uhr |
5 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |