Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Schlappner (ab 13.10.1988) (bis 22.04.1991) | 22.05.1940 | ||||
Werner Fuchs (bis 12.10.1988) | 25.10.1948 | ||||
Torwart | |||||
Alfred Wahlen (bis 30.06.1993) | 15.11.1958 | ||||
Heinz Böhmann (bis 30.06.1991) | 14.06.1962 | ||||
Armin Reichel (bis 30.06.1989) | 31.01.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Wenanty Fuhl (bis 30.06.1994) | 02.12.1960 | ||||
Eugen Hach (bis 30.06.1992) | 19.09.1960 | ||||
Michael Nushöhr (bis 30.06.1992) | 14.08.1962 | ||||
Nasko Jelew (bis 30.06.1992) | 09.01.1960 | ||||
Florian Gothe (bis 30.06.1991) | 09.08.1962 | ||||
Norbert Schlegel (bis 30.06.1990) | 09.03.1961 | ||||
Kurt Knoll (bis 30.06.1990) | 16.07.1958 | ||||
Bertram Basenach (bis 30.06.1989) | 29.08.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Adrian Spyrka (bis 30.06.1991) | 01.08.1967 | ||||
Reiner Geyer (bis 30.06.1990) | 20.04.1964 | ||||
Guido Szesni (bis 30.06.1990) | 30.06.1959 | ||||
Franz-Josef Steininger (bis 30.06.1989) | 09.07.1960 | ||||
Burkhard Steiner (bis 30.06.1989) | 04.10.1958 | ||||
Sturm | |||||
Bernd Rohrbacher (bis 30.06.1994) | 15.09.1965 | ||||
Tony Yeboah (bis 30.06.1990) | 06.06.1966 | ||||
Manfred Dum (bis 30.06.1989) | 30.03.1961 | ||||
Aleksandar Krstic (bis 30.06.1989) | 10.04.1962 | ||||
Gernot Ruof (bis 30.06.1989) | 10.02.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 21.06.1989 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 25.06.1989 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |