Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rainer Zobel (bis 30.06.1992) | 03.11.1948 | ||||
Torwart | |||||
Stefan Brasas (bis 30.06.1992) | 31.08.1967 | ||||
Abwehr | |||||
Jochen Novodomsky (bis 30.06.1994) | 04.04.1968 | ||||
Andreas Keim (bis 30.06.1993) | 08.06.1962 | ||||
Wolfgang Wolf (bis 30.06.1992) | 24.09.1957 | ||||
Thomas Ritter (bis 30.06.1992) | 10.10.1967 | ||||
Oliver Dittberner (bis 30.06.1992) | 18.10.1968 | ||||
Heribert Stadler (bis 30.06.1991) | 04.01.1964 | ||||
Hubertus Becker (bis 30.06.1991) | 04.09.1964 | ||||
Mittelfeld | |||||
Matthias Imhof (bis 30.06.1993) | 25.05.1968 | ||||
Alois Schwartz (bis 30.06.1993) | 28.03.1967 | ||||
Reinhold Tattermusch (bis 30.06.1993) | 11.04.1967 | ||||
Marc Arnold (bis 30.06.1992) | 19.09.1970 | ||||
Markus Bäurle (bis 30.06.1991) | 15.10.1969 | ||||
Dirk Fengler (bis 30.06.1991) | 03.03.1970 | ||||
Thomas Winter (ab 01.01.1991) (bis 30.06.1991) | 22.09.1967 | ||||
Andreas Broß (bis 30.06.1991) | 28.02.1971 | ||||
Dragan Terzic (bis 30.06.1991) | 17.08.1970 | ||||
Sturm | |||||
Marcus Marin (bis 30.06.1992) | 13.12.1966 | ||||
Juan Cayasso (bis 30.06.1992) | 24.06.1961 | ||||
Dimitrios Moutas (bis 30.06.1992) | 15.04.1968 | ||||
Gregor Grillemeier (bis 30.06.1991) | 17.02.1959 | ||||
Ralf Vollmer (bis 30.06.1991) | 05.07.1962 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 19.06.1991 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 23.06.1991 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.06.1991 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |