Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Adam Matysek (bis 30.06.2014) | 01.09.1968 | ||||
Trainer | |||||
Michael Oenning (ab 29.08.2008) (bis 21.12.2009) | 27.09.1965 | ||||
Thomas von Heesen (bis 28.08.2008) | 01.10.1961 | ||||
Co-Trainer | |||||
Peter Hermann (ab 08.09.2008) (bis 30.06.2009) | 22.03.1952 | ||||
Michael Oenning (bis 28.08.2008) | 27.09.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Raphael Schäfer (bis 30.06.2017) | 30.01.1979 | |||
18 | Daniel Klewer (bis 30.06.2010) | 04.03.1977 | |||
30 | Alexander Stephan (bis 30.06.2014) | 15.09.1986 | |||
Abwehr | |||||
2 | Dennis Diekmeier (ab 08.01.2009) (bis 15.07.2010) | 20.10.1989 | |||
3 | Stefan Reinartz (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2009) | 01.01.1989 | |||
4 | José Gonçalves (bis 30.06.2009) | 17.09.1985 | |||
5 | Andreas Wolf (bis 30.06.2011) | 12.06.1982 | |||
6 | Aleksandar Mitreski (ab 01.09.2008) (bis 30.06.2009) | 05.08.1980 | |||
15 | Michael Kammermeyer (bis 30.06.2010) | 14.01.1986 | |||
20 | Pascal Bieler (bis 30.06.2011) | 26.02.1986 | |||
23 | Matthew Špiranović (bis 06.01.2010) | 27.06.1988 | |||
25 | Javier Pinola (bis 30.06.2015) | 24.02.1983 | |||
27 | Jacques Abardonado (bis 31.08.2008) | 27.05.1978 | |||
28 | Dominik Reinhardt (bis 30.06.2009) | 19.12.1984 | |||
32 | Dominic Maroh (ab 06.11.2008) (bis 30.06.2009) | 04.03.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Daniel Gygax (bis 30.06.2010) | 28.08.1981 | |||
10 | Ioannis Masmanidis (bis 04.01.2009) | 09.03.1983 | |||
11 | Marek Mintál (bis 30.06.2011) | 02.09.1977 | |||
12 | Marcel Risse (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2010) | 17.12.1989 | |||
13 | Peter Perchtold (bis 30.06.2010) | 02.09.1984 | |||
16 | Juri Judt (bis 30.06.2012) | 24.07.1986 | |||
17 | Mike Frantz (bis 30.06.2014) | 14.10.1986 | |||
21 | Dario Vidošić (bis 18.01.2010) | 08.04.1987 | |||
22 | İlkay Gündoğan (ab 31.01.2009) (bis 30.06.2011) | 24.10.1990 | |||
22 | Marco Engelhardt (bis 31.12.2008) | 02.12.1980 | |||
24 | Peer Kluge (bis 03.01.2010) | 22.11.1980 | |||
36 | Jaouhar Mnari (bis 30.06.2010) | 08.11.1976 | |||
Sturm | |||||
8 | Christian Eigler (ab 22.07.2008) (bis 30.06.2012) | 01.01.1984 | |||
9 | Angelos Charisteas (bis 31.01.2009) | 09.02.1980 | |||
10 | Albert Bunjaku (ab 01.02.2009) (bis 30.06.2012) | 29.11.1983 | |||
19 | Isaac Boakye (ab 12.08.2008) (bis 19.12.2010) | 26.11.1981 | |||
27 | Markus Fuchs (ab 16.11.2008) (bis 30.06.2009) | 24.02.1980 | |||
33 | Róbert Vittek (bis 28.08.2008) | 01.04.1982 | |||
35 | Chhunly Pagenburg (bis 27.01.2009) | 10.11.1986 | |||
37 | Mário Breška (bis 31.01.2009) | 27.12.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 28.05.2009 18:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 31.05.2009 15:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |