Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Adam Matysek (bis 30.06.2014) | 01.09.1968 | ||||
Trainer | |||||
Dieter Hecking (ab 22.12.2009) (bis 21.12.2012) | 12.09.1964 | ||||
Michael Oenning (bis 21.12.2009) | 27.09.1965 | ||||
Co-Trainer | |||||
Armin Reutershahn (bis 07.10.2013) | 01.03.1960 | ||||
Dirk Bremser (ab 08.02.2010) (bis 21.12.2012) | 01.10.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Raphael Schäfer (bis 30.06.2017) | 30.01.1979 | |||
18 | Daniel Klewer (bis 30.06.2010) | 04.03.1977 | |||
30 | Alexander Stephan (bis 30.06.2014) | 15.09.1986 | |||
Abwehr | |||||
2 | Dennis Diekmeier (bis 15.07.2010) | 20.10.1989 | |||
3 | Breno (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2010) | 13.10.1989 | |||
4 | Håvard Nordtveit (ab 28.07.2009) (bis 30.06.2010) | 21.06.1990 | |||
5 | Andreas Wolf (bis 30.06.2011) | 12.06.1982 | |||
6 | Dominic Maroh (bis 30.06.2012) | 04.03.1987 | |||
15 | Michael Kammermeyer (bis 30.06.2010) | 14.01.1986 | |||
20 | Pascal Bieler (bis 30.06.2011) | 26.02.1986 | |||
23 | Matthew Špiranović (bis 06.01.2010) | 27.06.1988 | |||
25 | Javier Pinola (bis 30.06.2015) | 24.02.1983 | |||
31 | Tomasz Wełnicki (bis 30.06.2010) | 18.03.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Daniel Gygax (bis 30.06.2010) | 28.08.1981 | |||
11 | Marek Mintál (bis 30.06.2011) | 02.09.1977 | |||
12 | Marcel Risse (bis 30.06.2010) | 17.12.1989 | |||
13 | Peter Perchtold (bis 30.06.2010) | 02.09.1984 | |||
16 | Juri Judt (bis 30.06.2012) | 24.07.1986 | |||
17 | Mike Frantz (bis 30.06.2014) | 14.10.1986 | |||
21 | Mickäel Tavares (ab 24.01.2010) (bis 30.06.2010) | 25.10.1982 | |||
21 | Dario Vidošić (bis 18.01.2010) | 08.04.1987 | |||
22 | İlkay Gündoğan (bis 30.06.2011) | 24.10.1990 | |||
23 | Andreas Ottl (ab 01.01.2010) (bis 30.06.2010) | 01.03.1985 | |||
24 | Peer Kluge (bis 03.01.2010) | 22.11.1980 | |||
26 | Thomas Broich (bis 30.06.2010) | 29.01.1981 | |||
35 | Jonatan Kotzke (bis 30.06.2010) | 18.03.1990 | |||
36 | Jaouhar Mnari (bis 30.06.2010) | 08.11.1976 | |||
Sturm | |||||
8 | Christian Eigler (bis 30.06.2012) | 01.01.1984 | |||
9 | Angelos Charisteas (bis 15.08.2010) | 09.02.1980 | |||
10 | Albert Bunjaku (bis 30.06.2012) | 29.11.1983 | |||
14 | Eric Maxim Choupo-Moting (ab 01.09.2009) (bis 30.06.2010) | 23.03.1989 | |||
19 | Isaac Boakye (bis 19.12.2010) | 26.11.1981 | |||
33 | Güngör Kaya (bis 30.06.2010) | 27.04.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 13.05.2010 20:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 16.05.2010 18:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |