Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Frederik Gößling (bis 30.06.2015) | 22.09.1977 | ||||
Trainer | |||||
Frank Kramer (bis 23.02.2015) | 03.05.1972 | ||||
Co-Trainer | |||||
Mirko Dickhaut (bis 30.06.2015) | 11.01.1971 | ||||
Tobias Gitschier (bis 30.06.2015) | 31.05.1986 | ||||
Torwart | |||||
1 | Wolfgang Hesl (bis 30.06.2015) | 13.01.1986 | |||
30 | Mark Flekken (bis 30.06.2016) | 13.06.1993 | |||
39 | Tom Mickel (bis 30.06.2015) | 19.04.1989 | |||
Abwehr | |||||
2 | Benedikt Röcker (ab 10.01.2014) (bis 30.06.2016) | 19.11.1989 | |||
3 | Zsolt Korcsmár (ab 15.07.2013) (bis 01.02.2016) | 09.01.1989 | |||
4 | Kevin Kraus (bis 30.06.2014) | 12.08.1992 | |||
5 | Mërgim Mavraj (bis 30.06.2014) | 09.06.1986 | |||
15 | Michael Hefele (bis 14.01.2014) | 01.09.1990 | |||
18 | Abdul Rahman Baba (bis 12.08.2014) | 02.07.1994 | |||
19 | Thomas Kleine (bis 22.02.2015) | 28.12.1977 | |||
23 | Kevin Schulze (bis 31.12.2013) | 25.01.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Tim Sparv (bis 02.07.2014) | 20.02.1987 | |||
7 | Zoltán Stieber (bis 30.06.2014) | 16.10.1988 | |||
8 | Stephan Fürstner (bis 30.06.2015) | 11.09.1987 | |||
11 | Dominick Drexler (bis 30.06.2014) | 26.05.1990 | |||
13 | Sebastian Tyrala (bis 30.06.2014) | 22.02.1988 | |||
14 | Tom Weilandt (bis 30.06.2016) | 27.04.1992 | |||
16 | Goran Šukalo (bis 01.02.2016) | 24.08.1981 | |||
17 | Thomas Pledl (bis 10.01.2015) | 23.05.1994 | |||
20 | Daniel Brosinski (bis 30.06.2014) | 17.07.1988 | |||
21 | Robert Zillner (bis 30.06.2014) | 04.08.1985 | |||
22 | Thanos Petsos (bis 14.07.2013) | 05.06.1991 | |||
27 | Florian Trinks (bis 30.06.2014) | 11.03.1992 | |||
31 | Niko Gießelmann (bis 30.06.2014) | 26.09.1991 | |||
32 | Jung-Bin Park (bis 31.08.2013) | 22.02.1994 | |||
Sturm | |||||
Kacper Przybyłko (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 25.03.1993 | ||||
9 | Ognjen Mudrinski (bis 30.08.2014) | 15.11.1991 | |||
10 | Nikola Djurdjic (bis 02.07.2014) | 01.04.1986 | |||
22 | Niclas Füllkrug (ab 24.08.2013) (bis 30.06.2014) | 09.02.1993 | |||
24 | Djiby Fall (bis 01.09.2013) | 20.04.1985 | |||
25 | Stefan Lex (bis 16.01.2014) | 27.11.1989 | |||
33 | Ilir Azemi (bis 30.01.2017) | 21.02.1992 | |||
verliehen | |||||
Kevin Schulze (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2015) | 25.01.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 15.05.2014 20:30 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 18.05.2014 17:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |