Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bruno Labbadia (ab 15.04.2015) (bis 25.09.2016) | 08.02.1966 | ||||
Peter Knäbel (ab 22.03.2015) (bis 15.04.2015) | 02.10.1966 | ||||
Mirko Slomka (bis 15.09.2014) | 12.09.1967 | ||||
- | Joe Zinnbauer (ab 16.09.2014) (bis 22.03.2015) | 01.05.1970 | |||
Torwart | |||||
1 | Jaroslav Drobný (bis 30.06.2016) | 18.10.1979 | |||
15 | René Adler (bis 30.06.2016) | 15.01.1985 | |||
30 | Alexander Brunst-Zöllner (bis 03.07.2015) | 07.07.1995 | |||
Arzt | |||||
Dr. Götz Welsch | 16.10.1974 | ||||
Abwehr | |||||
2 | Dennis Diekmeier (bis 30.06.2018) | 20.10.1989 | |||
3 | Cléber Reis (ab 27.08.2014) (bis 31.12.2016) | 05.12.1990 | |||
3 | Michael Mancienne (bis 16.07.2014) | 08.01.1988 | |||
4 | Heiko Westermann (bis 30.06.2015) | 14.08.1983 | |||
5 | Johan Djourou (bis 30.06.2017) | 18.01.1987 | |||
22 | Matthias Ostrzolek (ab 12.08.2014) (bis 30.06.2017) | 05.06.1990 | |||
28 | Jonathan Tah (bis 31.08.2014) | 11.02.1996 | |||
31 | Ronny Marcos (bis 08.01.2016) | 01.10.1993 | |||
32 | Slobodan Rajković (bis 30.06.2015) | 03.02.1989 | |||
39 | Ashton Götz (bis 30.06.2017) | 16.07.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Per Skjelbred (bis 31.08.2014) | 16.06.1987 | |||
7 | Marcell Jansen (bis 30.06.2015) | 04.11.1985 | |||
8 | Tolgay Arslan (bis 26.01.2015) | 16.08.1990 | |||
9 | Hakan Çalhanoğlu (bis 03.07.2014) | 08.02.1994 | |||
11 | Ivo Iličević (bis 30.06.2015) | 14.11.1986 | |||
14 | Milan Badelj (bis 31.08.2014) | 25.02.1989 | |||
17 | Zoltán Stieber (bis 17.01.2016) | 16.10.1988 | |||
18 | Lewis Holtby (ab 01.09.2014) (bis 30.06.2015) | 18.09.1990 | |||
18 | Kerem Demirbay (bis 31.08.2014) | 03.07.1993 | |||
19 | Petr Jiráček (bis 25.08.2015) | 02.03.1986 | |||
20 | Marcelo Díaz (ab 02.02.2015) (bis 30.06.2015) | 30.12.1986 | |||
21 | Valon Behrami (ab 03.08.2014) (bis 12.07.2015) | 19.04.1985 | |||
23 | Rafael van der Vaart (bis 30.06.2015) | 11.02.1983 | |||
24 | Matti Steinmann (bis 30.06.2015) | 08.01.1995 | |||
26 | Philipp Müller (bis 30.06.2016) | 03.03.1995 | |||
27 | Nicolai Müller (ab 06.08.2014) (bis 30.06.2018) | 25.09.1987 | |||
34 | Valmir Nafiu (bis 27.01.2015) | 23.04.1994 | |||
35 | Tolcay Ciğerci (bis 30.06.2016) | 24.01.1995 | |||
40 | Gojko Kačar (bis 30.06.2016) | 26.01.1987 | |||
Sturm | |||||
8 | Ivica Olić (ab 30.01.2015) (bis 30.06.2016) | 14.09.1979 | |||
9 | Maximilian Beister (bis 30.06.2015) | 06.09.1990 | |||
10 | Pierre-Michel Lasogga (bis 31.08.2017) | 15.12.1991 | |||
16 | Artjoms Rudņevs (bis 30.06.2016) | 13.01.1988 | |||
31 | Jacques Zoua (bis 31.08.2014) | 06.09.1991 | |||
37 | Julian Green (ab 01.09.2014) (bis 30.06.2015) | 06.06.1995 | |||
verliehen | |||||
Kerem Demirbay (ab 01.09.2014) (bis 30.06.2016) | 03.07.1993 | ||||
Jacques Zoua (ab 31.08.2014) (bis 30.06.2015) | 06.09.1991 | ||||
Lasse Sobiech (bis 30.06.2015) | 18.01.1991 | ||||
Jonathan Tah (ab 01.09.2014) (bis 30.06.2015) | 11.02.1996 | ||||
25 | Mohamed Gouaida (bis 30.06.2017) | 15.05.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 28.05.2015 20:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 01.06.2015 19:00 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |