Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Frank Schmidt | 03.01.1974 | ||||
Torwart | |||||
1 | Kevin Müller | 15.03.1991 | |||
22 | Vitus Eicher | 05.11.1990 | |||
22 | Vitus Eicher (bis 30.06.2023) | 05.11.1990 | |||
39 | Kevin Ibrahim (bis 30.06.2021) | 26.05.2000 | |||
40 | Diant Ramaj (bis 30.06.2021) | 19.09.2001 | |||
Abwehr | |||||
2 | Marnon Busch | 08.12.1994 | |||
2 | Marnon Busch (bis 30.06.2023) | 08.12.1994 | |||
5 | Oliver Hüsing (bis 30.06.2022) | 17.02.1993 | |||
6 | Patrick Mainka | 06.11.1994 | |||
19 | Jonas Föhrenbach | 26.01.1996 | |||
19 | Jonas Föhrenbach (bis 30.06.2023) | 26.01.1996 | |||
24 | Tobias Mohr (ab 10.01.2020) (bis 05.07.2020) | 24.08.1995 | |||
28 | Arne Feick (bis 06.07.2020) | 01.04.1988 | |||
29 | Robert Strauß (bis 30.06.2020) | 07.10.1986 | |||
30 | Norman Theuerkauf | 24.01.1987 | |||
31 | Jonas Brändle (bis 30.06.2020) | 06.05.2000 | |||
33 | Timo Beermann (bis 06.07.2020) | 10.12.1990 | |||
34 | Tobias Reithmeir (bis 02.09.2019) | 13.08.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Marc Schnatterer (bis 30.06.2021) | 18.11.1985 | |||
11 | Denis Thomalla | 16.08.1992 | |||
13 | Robert Leipertz (bis 30.06.2022) | 01.02.1993 | |||
16 | Kevin Sessa (bis 30.06.2024) | 06.07.2000 | |||
17 | Maurice Multhaup (bis 06.07.2020) | 15.12.1996 | |||
18 | Sebastian Griesbeck (bis 06.07.2020) | 03.10.1990 | |||
21 | Maximilian Thiel (bis 30.06.2021) | 03.02.1993 | |||
23 | Merveille Biankadi (bis 23.01.2020) | 09.05.1995 | |||
27 | Konstantin Kerschbaumer (ab 02.09.2019) (bis 30.06.2024) | 01.07.1992 | |||
27 | Kolja Pusch (bis 02.09.2019) | 12.02.1993 | |||
36 | Niklas Dorsch (bis 22.07.2020) | 15.01.1998 | |||
37 | Gökalp Kilic (bis 02.09.2019) | 21.01.2000 | |||
Sturm | |||||
9 | Stefan Schimmer | 28.04.1994 | |||
9 | Stefan Schimmer (bis 30.06.2023) | 28.04.1994 | |||
9 | Robert Glatzel (bis 31.07.2019) | 08.01.1994 | |||
10 | Tim Kleindienst (ab 02.09.2019) (bis 30.07.2020) | 31.08.1995 | |||
11 | Denis Thomalla (bis 30.06.2023) | 16.08.1992 | |||
26 | David Otto (bis 05.07.2020) | 03.03.1999 | |||
32 | Patrick Schmidt (bis 20.01.2021) | 10.09.1993 | |||
35 | Andrew Owusu (bis 06.07.2020) | 07.03.2000 | |||
verliehen | |||||
Gökalp Kilic (ab 02.09.2019) (bis 30.06.2021) | 21.01.2000 | ||||
Oliver Steurer (ab 19.01.2020) (bis 30.06.2020) | 06.01.1995 | ||||
Merveille Biankadi (ab 23.01.2020) (bis 30.06.2020) | 09.05.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 02.07.2020 20:30 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 06.07.2020 20:30 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |