Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Neuhaus (bis 22.08.2018) | 26.11.1959 | ||||
Co-Trainer | |||||
Peter Németh (bis 30.06.2016) | 14.09.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Markus Schubert (bis 30.06.2019) | 12.06.1998 | |||
1 | Janis Blaswich (bis 30.06.2016) | 02.05.1991 | |||
14 | Jean-François Kornetzky (ab 31.08.2015) (bis 30.06.2017) | 28.07.1982 | |||
24 | Patrick Wiegers (bis 30.06.2022) | 19.04.1990 | |||
Abwehr | |||||
4 | Giuliano Modica (bis 30.06.2017) | 12.03.1991 | |||
5 | Michael Hefele (bis 30.06.2016) | 01.09.1990 | |||
7 | Niklas Kreuzer (bis 30.06.2020) | 20.02.1993 | |||
8 | Nils Teixeira (bis 30.06.2017) | 10.07.1990 | |||
18 | Jannik Müller (bis 30.06.2020) | 18.01.1994 | |||
23 | Fabian Holthaus (ab 25.01.2016) (bis 30.06.2016) | 17.01.1995 | |||
28 | Niklas Landgraf (bis 30.06.2017) | 01.03.1996 | |||
29 | Robin Fluß (bis 30.06.2017) | 07.05.1996 | |||
35 | Johann Weiß (bis 26.08.2016) | 14.04.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Marco Hartmann (bis 30.06.2021) | 25.02.1988 | |||
10 | Marvin Stefaniak (bis 30.06.2017) | 03.02.1995 | |||
10 | Luca Dürholtz (bis 30.06.2016) | 18.08.1993 | |||
11 | Aias Aosman (ab 07.07.2015) (bis 30.06.2018) | 21.10.1994 | |||
11 | Justin Eilers (bis 30.06.2016) | 13.06.1988 | |||
16 | Jim-Patrick Müller (bis 30.06.2016) | 04.08.1989 | |||
17 | Andreas Lambertz (bis 30.06.2018) | 15.10.1984 | |||
20 | Fabian Müller (bis 30.06.2018) | 06.11.1986 | |||
21 | Quirin Moll (bis 30.06.2016) | 21.01.1991 | |||
22 | Sinan Tekerci (bis 30.06.2016) | 22.09.1993 | |||
31 | Robert Andrich (bis 30.06.2016) | 22.09.1994 | |||
36 | Niklas Hauptmann (bis 30.06.2018) | 27.06.1996 | |||
38 | Tom Hagemann (bis 04.08.2016) | 15.09.1994 | |||
Sturm | |||||
9 | Tim Väyrynen (ab 03.07.2015) (bis 18.01.2017) | 30.03.1993 | |||
19 | Mathias Fetsch (bis 07.01.2016) | 30.09.1988 | |||
30 | Stefan Kutschke (ab 08.01.2016) (bis 30.06.2017) | 03.11.1988 | |||
37 | Pascal Testroet (bis 06.08.2018) | 26.09.1990 | |||
verliehen | |||||
Christian Tietz (bis 30.06.2016) | 03.04.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 17.08.2015 18:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 12.01.2016 16:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |