Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Paul Linz (bis 20.12.2016) | 04.01.1956 | ||||
Torwart | |||||
1 | Daniel Ternes (bis 30.06.2016) | 22.07.1992 | |||
21 | Andreas Sicken (bis 30.06.2016) | 23.12.1980 | |||
26 | Robin Strellen (bis 30.06.2016) | 02.03.1994 | |||
Abwehr | |||||
5 | Lars Schäfer (bis 30.06.2016) | 27.08.1982 | |||
6 | Meschack Elia (bis 30.06.2017) | 06.08.1997 | |||
13 | Marc Inhestern (bis 30.06.2017) | 18.09.1994 | |||
19 | Gianluca Bohr (bis 30.06.2016) | 28.02.1995 | |||
20 | Daniel Braun (bis 30.06.2016) | 23.01.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
Gary Kolkes (bis 30.06.2016) | 18.02.1996 | ||||
3 | Nicolas Hartmann (bis 30.06.2016) | 06.08.1995 | |||
8 | Timo Heinz (bis 30.06.2016) | 06.03.1991 | |||
10 | Kader Toure (bis 30.06.2016) | 15.05.1995 | |||
12 | Daniel Bartsch (bis 30.06.2016) | 07.05.1987 | |||
14 | Ricardo Pinto (bis 30.06.2016) | 14.01.1996 | |||
16 | Marcel Ewertz (bis 30.06.2016) | 21.10.1993 | |||
17 | Tim Hartmann (bis 30.06.2017) | 08.12.1989 | |||
23 | Sebastian Ting (bis 30.06.2016) | 31.01.1989 | |||
24 | Daniel Schraps (bis 30.06.2016) | 06.07.1984 | |||
Sturm | |||||
Gjergj Prebreza (bis 30.06.2016) | 05.09.1996 | ||||
7 | Fabian Helbig (bis 30.06.2016) | 18.12.1992 | |||
9 | Deniz Siga (bis 30.06.2016) | 01.02.1989 | |||
11 | Meliani Saim (bis 30.06.2016) | 31.10.1993 | |||
18 | Christian Schroeder (bis 30.06.2016) | 23.09.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 11.07.2015 17:00 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |