Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ralf Volkwein (bis 28.10.2019) | 20.01.1973 | ||||
Abwehr | |||||
15 | Adrian Müller (bis 30.06.2024) | 07.04.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Marko Andric (bis 30.06.2024) | 04.03.2003 | |||
10 | Kaan Akkaya (bis 30.06.2024) | 11.04.1995 | |||
11 | Pedro Almeida Morais (bis 30.06.2024) | 26.05.2000 | |||
23 | Silas Bader (bis 30.06.2024) | 27.04.2003 | |||
31 | Duha Dogan (bis 30.06.2024) | 28.02.2004 | |||
Sturm | |||||
7 | Jonas Meiser (bis 30.06.2024) | 03.01.1999 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 07.07.2015 18:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |