Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Tomasz Kaczmarek (ab 01.01.2017) (bis 17.10.2017) | 20.09.1984 | ||||
Dieter Märkle (ab 24.10.2016) (bis 31.12.2016) | 15.06.1962 | ||||
Alfred Kaminski (bis 24.10.2016) | 26.02.1964 | ||||
Torwart | |||||
1 | Lukas Königshofer (bis 30.06.2017) | 16.03.1989 | |||
12 | Sebastian Kolbe (bis 30.06.2017) | 09.01.1996 | |||
26 | Rouven Sattelmaier (bis 30.06.2017) | 07.08.1987 | |||
Abwehr | |||||
Aleksandar Mojasevic (ab 01.01.2017) (bis 30.06.2017) | 16.03.1998 | ||||
Mario Suver (ab 01.01.2017) (bis 30.06.2017) | 23.09.1999 | ||||
2 | Antonio Morella (ab 26.01.2017) (bis 30.06.2018) | 27.06.1994 | |||
3 | Lukas Scepanik (bis 30.06.2018) | 11.04.1994 | |||
4 | Marco Kaffenberger (bis 30.06.2017) | 09.07.1996 | |||
5 | Daniel Schulz (bis 30.06.2017) | 21.02.1986 | |||
6 | Oliver Barth (ab 04.08.2016) (bis 30.06.2017) | 06.10.1979 | |||
14 | Ryan Malone (bis 30.06.2017) | 11.08.1992 | |||
23 | Volkan Celiktas (bis 29.01.2017) | 20.10.1995 | |||
26 | Marvin Jäger (bis 30.06.2019) | 30.01.1996 | |||
27 | Robin Faber (bis 30.06.2017) | 22.04.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | David Müller (ab 31.01.2017) (bis 30.06.2018) | 01.11.1991 | |||
7 | Maurizio Scioscia (bis 31.08.2017) | 06.12.1991 | |||
8 | Yannick Thermann (bis 30.06.2017) | 08.02.1994 | |||
10 | Alessandro Abruscia (bis 30.06.2018) | 12.07.1990 | |||
15 | Nico Blank (bis 30.06.2024) | 13.04.1997 | |||
15 | Nico Blank (bis 30.06.2018) | 13.04.1997 | |||
17 | Josip Landeka (ab 30.01.2017) (bis 30.06.2018) | 20.04.1987 | |||
17 | Gratas Sirgedas (bis 30.06.2017) | 17.12.1994 | |||
19 | Umberto Tedesco (bis 30.06.2017) | 09.06.1992 | |||
21 | Lhadji Badiane (ab 29.01.2017) (bis 30.06.2018) | 16.04.1987 | |||
22 | Enis Küley (bis 22.01.2018) | 09.10.1997 | |||
22 | José Ikeng (bis 30.06.2017) | 30.01.1988 | |||
23 | As Ibrahima Diakité (ab 31.01.2017) (bis 30.06.2018) | 11.11.1996 | |||
24 | Robert Völkl (ab 15.08.2016) (bis 26.01.2017) | 12.02.1993 | |||
25 | Felix Metzler (bis 30.06.2017) | 29.11.1995 | |||
28 | Sebastian Mannström (bis 30.06.2018) | 29.10.1988 | |||
Sturm | |||||
9 | Luca Pfeiffer (bis 30.06.2018) | 20.08.1996 | |||
11 | Jesse Weißenfels (ab 30.01.2017) (bis 30.06.2018) | 26.05.1992 | |||
11 | Saër Sène (ab 04.08.2016) (bis 31.12.2016) | 04.11.1986 | |||
16 | Burhan Soyudogru (bis 30.06.2017) | 26.07.1995 | |||
17 | Marco Koch (bis 29.01.2017) | 27.10.1995 | |||
18 | Shqipon Bektashi (bis 30.06.2017) | 14.09.1990 | |||
20 | Mijo Tunjić (bis 30.06.2018) | 24.02.1988 | |||
20 | Bajram Nebihi (bis 30.06.2017) | 05.08.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 20.07.2016 18:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |