Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Torsten Frings (ab 27.12.2016) (bis 09.12.2017) | 22.11.1976 | ||||
Norbert Meier (bis 05.12.2016) | 20.09.1958 | ||||
Interimstrainer | |||||
Ramon Berndroth (ab 05.12.2016) (bis 26.12.2016) | 24.03.1952 | ||||
Torwart | |||||
24 | Daniel Heuer Fernandes (bis 30.06.2017) | 13.11.1992 | |||
24 | Ihor Beresowski (ab 19.08.2016) (bis 30.06.2017) | 24.08.1990 | |||
31 | Michael Esser (bis 30.06.2017) | 22.11.1987 | |||
Abwehr | |||||
2 | Leon Guwara (ab 01.09.2016) (bis 30.06.2017) | 28.06.1996 | |||
3 | Alexander Milošević (ab 17.08.2016) (bis 30.06.2017) | 30.01.1992 | |||
4 | Aytaç Sulu (bis 11.01.2019) | 11.12.1985 | |||
5 | Benjamin Gorka (bis 30.06.2017) | 15.04.1984 | |||
7 | Artem Fedezki (ab 27.07.2016) (bis 30.06.2017) | 26.04.1985 | |||
13 | György Garics (bis 30.08.2016) | 08.03.1984 | |||
15 | Júnior Díaz (bis 30.08.2016) | 12.09.1983 | |||
21 | Immanuel Höhn (bis 30.06.2021) | 23.12.1991 | |||
26 | Patrick Banggaard (ab 31.01.2017) (bis 31.01.2018) | 04.04.1994 | |||
32 | Fabian Holland | 11.07.1990 | |||
35 | Johannes Wolff (bis 30.06.2017) | 10.07.1998 | |||
35 | Slobodan Rajković (bis 27.07.2016) | 03.02.1989 | |||
36 | Can Luka Aydogan (bis 30.06.2017) | 31.12.1998 | |||
38 | Daniel Thur (bis 30.06.2017) | 28.04.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Mario Vrančić (bis 30.06.2017) | 23.05.1989 | |||
8 | Jérôme Gondorf (bis 30.06.2017) | 26.06.1988 | |||
13 | Markus Steinhöfer (ab 20.01.2017) (bis 30.06.2018) | 07.03.1986 | |||
17 | Sandro Sirigu (bis 30.06.2019) | 07.10.1988 | |||
18 | Peter Niemeyer (bis 30.06.2018) | 22.11.1983 | |||
20 | Marcel Heller (bis 30.06.2017) | 12.02.1986 | |||
22 | Denis Olejnik (ab 09.08.2016) (bis 30.06.2017) | 16.06.1987 | |||
23 | Florian Jungwirth (bis 30.01.2017) | 27.01.1989 | |||
25 | Yannick Stark (bis 02.08.2016) | 28.10.1990 | |||
28 | Änis Ben-Hatira (ab 22.08.2016) (bis 25.01.2017) | 18.07.1988 | |||
30 | László Kleinheisler (ab 13.08.2016) (bis 20.01.2017) | 08.04.1994 | |||
33 | Sidney Sam (ab 14.01.2017) (bis 30.06.2017) | 31.01.1988 | |||
34 | Hamit Altintop (ab 01.02.2017) (bis 04.01.2018) | 08.12.1982 | |||
36 | Wilson Kamavuaka (ab 31.01.2017) (bis 02.09.2019) | 29.03.1990 | |||
Sturm | |||||
9 | Dominik Stroh-Engel (bis 30.06.2017) | 27.11.1985 | |||
10 | Jan Rosenthal (bis 30.06.2018) | 07.04.1986 | |||
11 | Victor Obinna (ab 05.08.2016) (bis 30.01.2017) | 25.03.1987 | |||
14 | Roman Bezjak (ab 29.08.2016) (bis 14.02.2017) | 21.02.1989 | |||
15 | Terrence Boyd (ab 24.01.2017) (bis 30.06.2018) | 16.02.1991 | |||
16 | Antonio-Mirko Čolak (ab 25.07.2016) (bis 30.06.2017) | 17.09.1993 | |||
19 | Felix Platte (bis 30.06.2017) | 11.02.1996 | |||
37 | Liam Fisch (bis 30.06.2017) | 23.11.1998 | |||
39 | Sven Schipplock (ab 16.08.2016) (bis 30.06.2017) | 08.11.1988 | |||
40 | Silas Zehnder (ab 20.05.2017) (bis 01.08.2018) | 30.06.1999 | |||
verliehen | |||||
Yannick Stark (ab 03.08.2016) (bis 30.06.2017) | 28.10.1990 | ||||
14 | Roman Bezjak (ab 14.02.2017) (bis 30.06.2017) | 21.02.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 01.07.2016 19:00 Uhr |
0 : 22 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 06.07.2016 19:00 Uhr |
0 : 12 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 09.07.2016 15:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.07.2016 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 27.07.2016 18:00 Uhr |
0 : 17 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.07.2016 18:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.08.2016 16:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.08.2016 15:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 02.09.2016 18:30 Uhr |
0 : 16 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.10.2016 15:00 Uhr |
0 : 7 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 11.11.2016 14:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 09.01.2017 16:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 11.01.2017 15:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.01.2017 14:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.03.2017 16:30 Uhr |
1 : 7 |
Schema Vergleich |