Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jan Zimmermann (bis 24.10.2018) | 05.10.1979 | ||||
Torwart | |||||
1 | Markus Straten-Wolf (bis 30.06.2019) | 10.03.1989 | |||
27 | Sean Millard (bis 30.06.2019) | 26.05.1999 | |||
28 | Ole Schöttelndreier (bis 30.06.2019) | 08.08.1997 | |||
Abwehr | |||||
3 | Robin Gaida (bis 30.06.2019) | 23.05.1995 | |||
14 | Marvin Schlömer (bis 30.06.2019) | 16.04.1996 | |||
17 | Mirko Dismer (bis 30.06.2019) | 02.07.1990 | |||
18 | Marek Waldschmidt (bis 30.06.2019) | 10.07.1990 | |||
21 | Marco Schikora (bis 30.06.2018) | 20.09.1994 | |||
22 | Theo Hellwig (bis 30.06.2018) | 14.03.1998 | |||
23 | Niklas Teichgräber (bis 30.06.2019) | 07.02.1996 | |||
25 | Yannick Oelmann (bis 30.06.2019) | 02.12.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Hendrik Teichgräber (bis 30.06.2018) | 15.07.1998 | |||
5 | Jan Baßler (bis 30.06.2018) | 20.09.1977 | |||
6 | Jannik Oltrogge (bis 30.06.2019) | 24.05.1995 | |||
7 | Björn Lindemann (bis 30.06.2018) | 23.01.1984 | |||
8 | Marvin Stieler (bis 30.06.2019) | 12.07.1989 | |||
10 | Sascha Derr (bis 30.06.2018) | 12.12.1989 | |||
19 | Sebastian Baar (bis 30.06.2019) | 03.02.1995 | |||
20 | Joshua Siegert (bis 30.06.2019) | 27.06.1994 | |||
22 | Benjamin Braczkowski (ab 01.01.2018) (bis 30.06.2018) | ||||
Sturm | |||||
9 | Jos Homeier (bis 30.06.2019) | 08.05.1997 | |||
9 | Michael Owusu (bis 30.06.2018) | 12.07.1998 | |||
11 | Dominik Behnsen (bis 30.06.2020) | 06.01.1997 | |||
15 | Christoph Beismann (bis 30.06.2019) | 03.02.1987 | |||
16 | Torben Engelking (bis 30.06.2019) | 28.06.1996 | |||
29 | Hendrik Weydandt (bis 30.06.2018) | 16.07.1995 | |||
33 | Kevin Schumacher (bis 30.06.2018) | 24.12.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 02.08.2017 18:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |